DOMINGUEZ ALVAREZ MARIA LUISA
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ ALVAREZ MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOMINGUEZ ALVAREZ MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMUNICA Y SUMA CONSULTORIA SL | Administrador Solidario | 31/08/2021 | |
HELIADUSOR SL | Administrador Solidario | 20/01/2021 | |
SIMONETA CONCEPT STORE SL | Administrador Unico | 20/03/2020 | |
SIMONETA SERVICIOS DE RESTAURACION SL | Administrador Unico | 12/09/2018 | |
HELIADUSOR SL | Apoderado Solidario | 01/02/2012 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ ALVAREZ MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ ALVAREZ MARIA LUISA
Empresa: COMUNICA Y SUMA CONSULTORIA SL
Administrador Solidario
- Dominguez Alvarez Maria Luisa
- Nogueira Duran Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4375, L 4375, F 170, S 8, H PO 68818, I/A 1 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-36
Empresa: HELIADUSOR SL
Administrador Solidario
- Dominguez Alvarez Maria Luisa
- Nogueira Duran Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3224, L 3224, F 72, S 8, H PO 40688, I/A 5 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-36
Empresa: SIMONETA CONCEPT STORE SL
Administrador Unico
- Dominguez Alvarez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4319, L 4319, F 5, S 8, H PO 66660, I/A 1 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-36
Administrador Unico
- Dominguez Alvarez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4241, L 4241, F 66, S 8, H PO 63674, I/A 2 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-36
Administrador Solidario
- Casal Guerra Maria Victoria
- Dominguez Alvarez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4241, L 4241, F 66, S 8, H PO 63674, I/A 2 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-36
Administrador Solidario
- Casal Guerra Maria Victoria
- Dominguez Alvarez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4241, L 4241, F 65, S 8, H PO 63674, I/A 1 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-36
Empresa: ARBOPAGON SL
Administrador Solidario
- Dominguez Alvarez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896, L 2896, F 139, S 8, H PO 33771, I/A 4 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-189-36
Empresa: HELIADUSOR SL
Apoderado Solidario
- Dominguez Alvarez Maria Luisa
- Nogueira Duran Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3224, L 3224, F 71, S 8, H PO 40688, I/A 4 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-36
Información de DOMINGUEZ ALVAREZ MARIA LUISA
Mostramos los datos de DOMINGUEZ ALVAREZ MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ ALVAREZ MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos