DOMINGO POLO SOLER
Informe ejecutivo de DOMINGO POLO SOLER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DOMINGO POLO SOLER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUNNING BUSINESS SL | Administrador Unico | 21/02/2012 | |
MARC & POL TAPIZADOS SL | Administrador Unico | 07/12/2011 | |
SETTI DESIGN SL | Apoderado | 01/04/2011 |
VINCULACIONES DE DOMINGO POLO SOLER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGO POLO SOLER
Empresa: RUNNING BUSINESS SL
Administrador Unico
- Domingo Polo Soler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2869 , F 57, S 8, H MU 78406, I/A 2 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-30
Empresa: MARC & POL TAPIZADOS SL
Administrador Unico
- Domingo Polo Soler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 85, S 8, H MU 77176, I/A 1 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-30
Empresa: SETTI DESIGN SL
Apoderado
- Domingo Polo Soler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2764 , F 165, S 8, H MU 73719, I/A 3 (01/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-30
Empresa: SETTI DESIGN SL
Administrador Solidario
- Domingo Polo Soler
- Jose-manuel Martinez Ortuño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2764 , F 164, S 8, H MU 73719, I/A 2 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-30
Empresa: SETTI DESIGN SL
Administrador Solidario
- Domingo Polo Soler
- Jose-manuel Martinez Ortuño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2764 , F 162, S 8, H MU 73719, I/A 1 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-30
Información de DOMINGO POLO SOLER
Mostramos los datos de DOMINGO POLO SOLER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGO POLO SOLER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos