DOMINGO MONSERRATE MARIA LUCIA
Informe ejecutivo de DOMINGO MONSERRATE MARIA LUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 21
CARGOS DE DOMINGO MONSERRATE MARIA LUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PALLARUELO ENERGY I SL | Administrador Solidario | 04/06/2020 | 31/03/2021 |
PALLARUELO ENERGY III SL | Administrador Solidario | 04/06/2020 | 18/02/2021 |
ALUMBRA NET ZERO SL | Administrador Solidario | 04/06/2020 | 17/02/2021 |
AURIGA ENERGY VI SL | Administrador Solidario | 05/06/2020 | 17/02/2021 |
SOLWATT ENERGY SL | Administrador Solidario | 05/06/2020 | 15/02/2021 |
PALLARUELO ENERGY VIII SL | Administrador Solidario | 04/06/2020 | 15/02/2021 |
PALLARUELO ENERGY V SL | Administrador Solidario | 04/06/2020 | 15/02/2021 |
AURIGA ENERGY I SL | Administrador Solidario | 04/06/2020 | 15/02/2021 |
ELECTRICAS ARAGONESAS ENERGIA SL | Administrador Solidario | 05/06/2020 | 12/02/2021 |
AURIGA ENERGY V SL | Administrador Solidario | 05/06/2020 | 10/02/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DOMINGO MONSERRATE MARIA LUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGO MONSERRATE MARIA LUCIA
Empresa: PALLARUELO ENERGY I SL
Administrador Solidario
- Domingo Monserrate Maria Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40560 , F 38, S 8, H M 719923, I/A 2 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Empresa: PALLARUELO ENERGY III SL
Administrador Solidario
- Domingo Monserrate Maria Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40560 , F 59, S 8, H M 719925, I/A 2 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-28
Empresa: AURIGA ENERGY VI SL
Administrador Solidario
- Domingo Monserrate Maria Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40558 , F 82, S 8, H M 719906, I/A 2 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Empresa: PALLARUELO ENERGY SL
Administrador Solidario
- Domingo Monserrate Maria Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40560 , F 27, S 8, H M 719922, I/A 2 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Empresa: PALLARUELO ENERGY VIII SL
Administrador Solidario
- Domingo Monserrate Maria Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40560 , F 112, S 8, H M 719930, I/A 2 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Empresa: PALLARUELO ENERGY V SL
Administrador Solidario
- Domingo Monserrate Maria Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40560 , F 81, S 8, H M 719927, I/A 2 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Empresa: AURIGA ENERGY I SL
Administrador Solidario
- Domingo Monserrate Maria Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40558 , F 32, S 8, H M 719901, I/A 2 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Empresa: AURIGA ENERGY III SL
Administrador Solidario
- Domingo Monserrate Maria Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40558 , F 52, S 8, H M 719903, I/A 2 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Empresa: AURIGA ENERGY IV SL
Administrador Solidario
- Domingo Monserrate Maria Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40558 , F 62, S 8, H M 719904, I/A 2 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-28
Empresa: AURIGA ENERGY V SL
Administrador Solidario
- Domingo Monserrate Maria Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40558 , F 72, S 8, H M 719905, I/A 2 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-28
VER MAS ACTOS
Información de DOMINGO MONSERRATE MARIA LUCIA
Mostramos los datos de DOMINGO MONSERRATE MARIA LUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGO MONSERRATE MARIA LUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos