DOMINGO MIRO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de DOMINGO MIRO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOMINGO MIRO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/05/2022 |
VINCULACIONES DE DOMINGO MIRO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGO MIRO FRANCISCO JAVIER
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11036, L 8314, F 210, S 8, H V 178351, I/A 708 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-46
Empresa: CAIXABANK NEX SA
Apoderado Solidario
- Domingo Miro Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47187 , F 65, S 8, H B 50356, I/A 78 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-08
Empresa: CAIXABANK NEX SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Domingo Miro Francisco Javier
- Pugdevall Esteve Benjami
- Puigdevall Esteve Benjami
- Puigdevall Esteve Benjami
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47187 , F 65, S 8, H B 50356, I/A 76 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-08
Empresa: CAIXABANK DIGITAL BUSINESS SA
Apoderado Solidario
- Domingo Miro Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45531 , F 67, S 8, H B 50356, I/A 67 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-08
Empresa: ALL GLOBAL NAMES SA
Administrador Mancomunado
- Domingo Miro Francisco Javier
- Puigdevall Esteve Benjami
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41614 , F 162, S 8, H B 50426, I/A 24 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-08
Empresa: ALL GLOBAL NAMES SA
Administrador Mancomunado
- Domingo Miro Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34056 , F 119, S 8, H B 50426, I/A 20 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-08
Información de DOMINGO MIRO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de DOMINGO MIRO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGO MIRO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos