DOMINGO MESEGUER HERNANDEZ
Informe ejecutivo de DOMINGO MESEGUER HERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DOMINGO MESEGUER HERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SARAO GOURMET SL | Administrador Unico | 07/07/2023 | |
IDEXIA PROYECT SL | Administrador Unico | 24/08/2017 |
VINCULACIONES DE DOMINGO MESEGUER HERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGO MESEGUER HERNANDEZ
Empresa: SARAO GOURMET SL
Administrador Unico
- Domingo Meseguer Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3641 , F 19, S 8, H MU110780, I/A 1 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-30
Empresa: PENALIA COMPLIANCE SL
Liquidador
- Domingo Meseguer Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305 , F 77, S 8, H MU 94408, I/A 2 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-30
Empresa: PENALIA COMPLIANCE SL
Administrador Solidario
- Domingo Meseguer Hernandez
- Juan-carlos Del-baño Garcia
Liquidador
- Domingo Meseguer Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305 , F 77, S 8, H MU 94408, I/A 2 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-30
Empresa: INFORMES TECNICOS DE CONTROL SL
Liquidador
- Domingo Meseguer Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1187 , F 75, S 8, H MU 3289, I/A 8 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-30
Empresa: INFORMES TECNICOS DE CONTROL SL
Administrador Solidario
- Domingo Meseguer Hernandez
- Jose Antonio Meseguer Hernandez
Liquidador
- Domingo Meseguer Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1187 , F 75, S 8, H MU 3289, I/A 8 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-30
Empresa: BLUGARDI SL
Administrador Solidario
- Domingo Meseguer Hernandez
- Jose Antonio Meseguer Hernandez
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2943 , F 148, S 8, H MU 79729, I/A 3 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-30
Empresa: PENALIA COMPLIANCE SL
Administrador Solidario
- Domingo Meseguer Hernandez
- Juan-carlos Del-baño Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305 , F 77, S 8, H MU 94408, I/A 1 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-30
Empresa: IDEXIA PROYECT SL
Administrador Unico
- Domingo Meseguer Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264 , F 36, S 8, H MU 90608, I/A 1 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-30
Empresa: MESEGUER HERNANDEZ SL
Administrador Solidario
- Domingo Meseguer Hernandez
- Jose Antonio Meseguer Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 84, S 8, H MU 31377, I/A 2 (25/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-30
Información de DOMINGO MESEGUER HERNANDEZ
Mostramos los datos de DOMINGO MESEGUER HERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGO MESEGUER HERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos