DOMINGO MARTINEZ MARTINEZ
Informe ejecutivo de DOMINGO MARTINEZ MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE DOMINGO MARTINEZ MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGETRANS DEMETRIO E HIJOS SL | Apoderado | 09/03/2016 |
VINCULACIONES DE DOMINGO MARTINEZ MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGO MARTINEZ MARTINEZ
Empresa: PRODUCCIONES BIOVERDE SL
Administrador Unico
- Domingo Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3249 , F 86, S 8, H MU 95201, I/A 2 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-30
Empresa: PRODUCCIONES BIOVERDE SL
Administrador Unico
- Domingo Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3249 , F 86, S 8, H MU 95201, I/A 1 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-30
Empresa: PRODUCCIONES BIOVERDE SL
Socio Único
- Domingo Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3249 , F 86, S 8, H MU 95201, I/A 1 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-30
Empresa: AGETRANS DEMETRIO E HIJOS SL
Apoderado
- Domingo Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 139, S 8, H MU 34051, I/A 15 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-30
Empresa: MECANIZACION DEL VIÑEDO SL
Liquidador
- Domingo Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 14, S 8, H MU 10872, I/A 5 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-30
Empresa: MECANIZACION DEL VIÑEDO SL
Administrador Unico
- Domingo Martinez Martinez
Liquidador
- Domingo Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 14, S 8, H MU 10872, I/A 5 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-30
Empresa: ROLLINGBULL SL
Administrador Unico
- Domingo Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2679 , F 3, S 8, H MU 71773, I/A 5 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-30
Empresa: CONVERTER PROMOCION LEVANTE SL
Administrador Mancomunado
- Domingo Martinez Martinez
- Francisco Miguel Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068 , F 17, S 8, H MU 48240, I/A B (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-30
Empresa: CONSTRUCCIONES PROGUAZ SLL
Administrador Mancomunado
- Domingo Luis Martinez Diaz
- Domingo Martinez Martinez
- Francisco Alcaraz Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 9, S 8, H MU 26470, I/A 2 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-30
Empresa: LORCA ARCE SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Domingo Martinez Martinez
- Francisco Lorca Arce
- Jose Enrique Lorca Arce
- Maria Del Carmen Arias Moreno
Presidente
Secretario
- Domingo Martinez Martinez
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 134, S 8, H MU 9202, I/A 22 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-30
VER MAS ACTOS
Información de DOMINGO MARTINEZ MARTINEZ
Mostramos los datos de DOMINGO MARTINEZ MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGO MARTINEZ MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos