DOMINGO GOMILA MARIA GRACIA
Informe ejecutivo de DOMINGO GOMILA MARIA GRACIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DOMINGO GOMILA MARIA GRACIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAP BALEAR SL | Apoderado | 13/10/2022 | |
JOMI MAR SEGURIDAD PRIVADA SL | Apoderado | 13/10/2022 | |
JOMI MAR SEGURIDAD PRIVADA SL | Apoderado | 09/07/2021 | |
JAP BALEAR SL | Apoderado | 09/07/2021 |
VINCULACIONES DE DOMINGO GOMILA MARIA GRACIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGO GOMILA MARIA GRACIA
Empresa: JOMI MAR SEGURIDAD PRIVADA SL
Apoderado
- Domingo Gomila Maria Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 200 , F 114, S 8, H IM 5169, I/A 18 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-07
Empresa: JAP BALEAR SL
Apoderado
- Domingo Gomila Maria Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 200 , F 120, S 8, H IM 5033, I/A 15 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-07
Empresa: JOMI MAR SEGURIDAD PRIVADA SL
Apoderado
- Domingo Gomila Maria Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 202, S 8, H IM 5169, I/A 14 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-07
Empresa: JAP BALEAR SL
Apoderado
- Domingo Gomila Maria Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 208, S 8, H IM 5033, I/A 11 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-07
Empresa: JOMI MAR SEGURIDAD PRIVADA SL
Apoderado
- Domingo Gomila Maria Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 202, S 8, H IM 5169, I/A 13 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-07
Empresa: JOMI MAR SEGURIDAD PRIVADA SL
Apoderado
- Domingo Gomila Maria Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 117 , F 184, S 8, H IM 5169, I/A 3 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-07
Información de DOMINGO GOMILA MARIA GRACIA
Mostramos los datos de DOMINGO GOMILA MARIA GRACIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGO GOMILA MARIA GRACIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos