DOMINGO GARCIA MILA JORDI
Informe ejecutivo de DOMINGO GARCIA MILA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE DOMINGO GARCIA MILA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CODOGA SL | Administrador Solidario | 27/03/2020 | |
SERVEIS JURIDICS 2013 AIE | REPR.143 RRM | 24/11/2016 | |
GARLER PROMOCIONES SL | Administrador Solidario | 06/05/2016 | |
GARLER PROMOCIONES SL | Administrador Unico | 06/05/2016 | |
BUFET JORDI DOMINGO SLP | Administrador Solidario | 04/01/2016 | |
THUNDER MOTORS SL | Apoderado Solidario | 23/12/2015 | |
ALLIABOX INTERNATIONAL SL | Secretario No Consejero | 21/04/2011 |
VINCULACIONES DE DOMINGO GARCIA MILA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGO GARCIA MILA JORDI
Empresa: BJD INTERNATIONAL SL
Liquidador
- Domingo Garcia Mila Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30923 , F 11, S 8, H B 141821, I/A 4 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Empresa: BJD INTERNATIONAL SL
Administrador
Liquidador
- Domingo Garcia Mila Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30923 , F 11, S 8, H B 141821, I/A 4 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Empresa: CODOGA SL
Administrador Solidario
- Domingo Garcia Mila Jordi
- Domingo Garcia Mila Pedro
- Domingo Garcia Mila Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32704 , F 39, S 8, H B 56088, I/A 13 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-74-08
Empresa: CODOGA SL
Consejero Delegado
- Domingo Garcia Mila Jordi
- Domingo Garcia Mila Rosa Maria
Consejero
- Domingo Garcia Mila Jordi
- Domingo Garcia Mila Pedro
- Domingo Garcia Mila Rosa Maria
Presidente
Secretario
- Domingo Garcia Mila Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32704 , F 39, S 8, H B 56088, I/A 13 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-74-08
Empresa: LERIA SL
Apoderado Solidario
- Domingo Garcia Mila Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32846 , F 207, S 8, H B 52102, I/A 24 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-08
Empresa: NOBEL BIOCARE IBERICA SA
Secretario No Consejero
- Domingo Garcia Mila Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37669 , F 135, S 8, H M 671197, I/A 3 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-28
Empresa: LERIA SL
Apoderado Solidario
- Domingo Garcia Mila Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32846 , F 206, S 8, H B 52102, I/A 21 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-08
Empresa: SERVEIS JURIDICS 2013 AIE
Consejero
Gerente
Presidente
REPR.143 RRM
- Domingo Garcia Mila Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43681 , F 112, S 8, H B 435301, I/A 2 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-08
Empresa: SERVEIS JURIDICS 2013 AIE
Consejero
- Domingo Garcia Mila Jordi
Gerente
- Domingo Garcia Mila Jordi
Presidente
- Domingo Garcia Mila Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43681 , F 112, S 8, H B 435301, I/A 2 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-08
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Solidario
- A.M. De Serveis Empresarials Lleida Sociedad Limit
- ASLAFIS SL
- BOLAPE UXO SL
- De Pablo Davila Maria Victoria
- ESHKERI Y GRAU SLP
- Felipe Reus Andreu
- Garcia Paredes Lorenzo
- Gestion Financiera Consultora Empresarial Sociedad
- GESTORIA ADMINISTRATIVA FAUS SL
- LACALLE TARIN SL
- Martinez De Aragon Sanchez Victor Gabriel
- MAYO CONSULTORS ASSOCIATS SL
- Muñozo Chamorro Narcisco
- Murga Cantero Ruben
- Parada Traveso Ivan Jose
- Pedrola Galindo Natividad
- Ribes Estrella Joan Marc
- Sosa Lozano Jose Raul
- Vicente Rojas Maria Inmaculada
Apoderado
- Agost Montero Laura
- AKTITUD INSURANCE SL
- Alvarez Lebrijo Jose Maria
- Anton Toimil Enrique Jose
- Aranda Romero Maria Isabel
- ARCOGAL CONSULTORES INTEGRALES SL
- ASESORIA PANIAGUA SL
- ASEVALLES SL
- ASSESSORIA ANTONIO MARTINEZ SL
- Benitez Centeno Antonio
- Boix Beltran Jose Luis
- Brito Hernandez Pedro Emiliano
- Cadenas De Llano Naranjo Maria Dolores
- CALABUCH ASESORES SL
- Ceron Ortiz Jose Maria
- Chacon Arrue Maria
- Cherta Ferreres Genoveva
- Consultoria Asesoramiento Y Gestion Sociedad Limit
- CUARTE CONSULTING SL
- D3 XENTION INTEGRAL SL
- Domingo Garcia Mila Jordi
- Duran Alcantara Isabel Maria
- EPSEL INTERNATIONAL CONSULTING SL
- EXIMA PARTNER SL
- Ferraz Gordo Ruben
- FORMATEDAT SL
- Foz Piqueras Ana Isabel
- Garcia Viera Noelia
- GESTGLOBAL 2007 SL
- GESTORDIZ SLL
- GESTVILL ASESORIA VILA REAL SL
- Gonzalez Gutierrez Pedro Roman
- Gordo Gamiz Maria Luisa
- Granado Garcia Maria Isabel
- Guembe Martinez Francisco Javier
- Hernandez Gimenez Javier
- Herrera Moreno Monica
- HERRERO BRIGANTINA DE ECONOMIA SL
- INVER JOVI 3000 SL
- Jimenez Rodriguez Miguel Angel
- Jimenez Serra Jose
- KONTULAN AHOLKULARITZA SL
- Lleida Badias Ramon Fernando
- Lopez Luque Enrique
- LUMAR ALJARAFE SEGUROS SL
- Martin Maso Edgar
- MARTIN-SERRA CONSULTORS SL
- Martinez Catala Pascual
- Molpeceres Molpeceres Angel
- Morgade Viñas Jose Manuel
- MUGURDURI SL
- MULTIGESTION SUR SL
- NERTA GESTION Y DESARROLLO SL
- Olalde Gorostiza Leoncio Luis
- ON-SERRA SERVICIOS SL
- Pascual Andres Maria Luisa
- Perdomo Perez Elda Josefina
- Perez Perez Tomas
- Prieto Benitez Antonio
- Ruiz Castillo Antonio
- Sales Hernandez Jose
- Santos Exposito Maria Del Rosario
- Serra Gregori Raul
- SERVICIOS FINANCIEROS APRENDA SL
- Sintes Sintes Jose Luis
- SUGRAÑES ASSESSORS SL
- Valenzuela Tena Carmen
- VIA LUSITANA COMUNICACION SL
- Villar Mir Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5653 , F 85, S 8, H BI 17,A , I/ 3538 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-48
VER MAS ACTOS
Información de DOMINGO GARCIA MILA JORDI
Mostramos los datos de DOMINGO GARCIA MILA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGO GARCIA MILA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos