DOMINGO CASTRO FERNANDEZ
Informe ejecutivo de DOMINGO CASTRO FERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOMINGO CASTRO FERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SA DE ELECTRONICA SUBMARINA S.M.E | Consejero | 19/07/2012 | 10/04/2019 |
VINCULACIONES DE DOMINGO CASTRO FERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGO CASTRO FERNANDEZ
Empresa: SA DE ELECTRONICA SUBMARINA S.M.E
Consejero
- Domingo Castro Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3136 , F 92, S 8, H MU 3050, I/A 97 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-30
Empresa: SA DE ELECTRONICA SUBMARINA S.M.E
Consejero
- Alfredo Gordo Alvarez
- Domingo Castro Fernandez
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3136 , F 91, S 8, H MU 3050, I/A 95 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-30
Empresa: SA DE ELECTRONICA SUBMARINA
Consejero
- Alfredo Gordo Alvarez
- Domingo Castro Fernandez
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3136 , F 90, S 8, H MU 3050, I/A 89 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-30
Empresa: SA DE ELECTRONICA SUBMARINA
Consejero
- Alfredo Gordo Alvarez
- Domingo Castro Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2451 , F 88, S 8, H MU 3050, I/A 85 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-30
Empresa: SA DE ELECTRONICA SUBMARINA
Consejero
- Domingo Castro Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2451 , F 86, S 8, H MU 3050, I/A 78 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-30
Información de DOMINGO CASTRO FERNANDEZ
Mostramos los datos de DOMINGO CASTRO FERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGO CASTRO FERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos