DOMINGO BASORA AGUSTI
Informe ejecutivo de DOMINGO BASORA AGUSTI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOMINGO BASORA AGUSTI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMAIGUA SL | Consejero | 13/11/2015 | 07/01/2020 |
COMAIGUA SL | Consejero | 08/09/2011 | 13/11/2015 |
CASTELLVELL EMPRESA MUNICIPAL SA | Liquidador | 05/09/2012 | 05/09/2012 |
VINCULACIONES DE DOMINGO BASORA AGUSTI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGO BASORA AGUSTI
Empresa: COMAIGUA SL
Consejero
M.Com.Ejec
P.Com.Ejec.
Presidente
Sec.Com.Eje.
VicSec.Com.E
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 224, S 8, H T 32697, I/A 35 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-43
Empresa: COMAIGUA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Gerente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 43, S 8, H T 32697, I/A 25 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-43
Empresa: COMAIGUA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Gerente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 43, S 8, H T 32697, I/A 25 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-43
Empresa: CASTELLVELL EMPRESA MUNICIPAL SA
Liquidador
- Domingo Basora Agusti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1212 , F 42, S 8, H T 13164, I/A 5 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-43
Empresa: SECOMSA AIGUES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Gerente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 66, S 8, H T 32697, I/A 16 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-43
Información de DOMINGO BASORA AGUSTI
Mostramos los datos de DOMINGO BASORA AGUSTI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGO BASORA AGUSTI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos