DOMINGO ALOS PEDRO
Informe ejecutivo de DOMINGO ALOS PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE DOMINGO ALOS PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTABLIMENTS DOMINGO SA | Administrador Solidario | 06/06/2012 | 01/12/2016 |
DOVIMOTORS 3000 SL | Administrador Solidario | 21/10/2016 | |
MAQUINARIA MODERNA SL | Administrador | 10/08/2016 | |
TANDEM VIDO SL | Administrador | 18/05/2016 | |
INMOBILIARIA PEDOVIN SL | Administrador | 17/05/2016 | |
MON DEL CAVA SL | Administrador Solidario | 06/06/2012 | 13/05/2016 |
INMOBILIARIA NUDOVIN SL | Administrador | 13/05/2016 | |
TANDEM DOVI SL | Administrador | 13/05/2016 | |
COMERCIAL NOIAUTO SA | Administrador Solidario | 08/11/2012 | 13/05/2016 |
COMERCIAL NOIAUTO SA | Administrador Unico | 08/11/2012 |
VINCULACIONES DE DOMINGO ALOS PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGO ALOS PEDRO
Empresa: ESTABLIMENTS DOMINGO SA
Administrador Solidario
- Domingo Alos Pedro
- Domingo Vinaixa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43007 , F 92, S 8, H B 51504, I/A 12 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-08
Empresa: DOVIMOTORS 3000 SL
Administrador Solidario
- Domingo Alos Pedro
- Domingo Vinaixa Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35078 , F 135, S 8, H B 260137, I/A 6 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-08
Empresa: MAQUINARIA MODERNA SL
Administrador
- Domingo Alos Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32055 , F 77, S 8, H B 75992, I/A 14 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-08
Empresa: INMOBILIARIA PEDOVIN SL
Administrador Solidario
Administrador
- Domingo Alos Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35328 , F 14, S 8, H B 197868, I/A 6 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
Empresa: TANDEM VIDO SL
Administrador Solidario
Administrador
- Domingo Alos Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31831 , F 33, S 8, H B 197872, I/A 5 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
Empresa: TANDEM DOVI SL
Administrador Solidario
Administrador
- Domingo Alos Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32058 , F 133, S 8, H B 201555, I/A 5 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
Empresa: INMOBILIARIA NUDOVIN SL
Administrador Solidario
Administrador
- Domingo Alos Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31831 , F 26, S 8, H B 197870, I/A 6 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
Empresa: MON DEL CAVA SL
Administrador Solidario
- Domingo Alos Pedro
- Domingo Vinaixa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23409 , F 198, S 8, H B 52399, I/A 8 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
Empresa: COMERCIAL NOIAUTO SA
Administrador Solidario
- Domingo Alos Pedro
- Domingo Vinaixa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9503 , F 9, S 8, H B 70524, I/A 18 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
Empresa: COMERCIAL NOIAUTO SA
Administrador Solidario
- Domingo Alos Pedro
- Domingo Vinaixa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9503 , F 9, S 8, H B 70524, I/A 17 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
VER MAS ACTOS
Información de DOMINGO ALOS PEDRO
Mostramos los datos de DOMINGO ALOS PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGO ALOS PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos