DOMENECH SANTAJUSTINA SALVADOR
Informe ejecutivo de DOMENECH SANTAJUSTINA SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DOMENECH SANTAJUSTINA SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FESTIVAL DE LA LUZ SL | Administrador Mancomunado | 25/08/2009 | 31/05/2013 |
PATRIMONIAL DE PROPIEDADES URBANAS SL | Administrador Solidario | 29/11/2010 | |
JARDINES DEL VERGEL SL | Administrador Solidario | 07/04/2009 |
VINCULACIONES DE DOMENECH SANTAJUSTINA SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMENECH SANTAJUSTINA SALVADOR
Empresa: FESTIVAL DE LA LUZ SL
Administrador Mancomunado
- Barroso Ruiz Santiago Carlos
- Carrasco Marco Ramon
- Domenech Santajustina Salvador
- Larrañaga Azpitarte Jesus
- Parra Torres Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9074, L 6358, F 178, S 8, H V 135236, I/A 3 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-46
Administrador Solidario
- Domenech Santajustina Salvador
- Parra Torres Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6865, L 4169, F 101, S 8, H V 76870, I/A 6 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-46
Empresa: FESTIVAL DE LA LUZ SL
Administrador Mancomunado
- Barroso Ruiz Santiago Carlos
- Carrasco Marco Ramon
- Domenech Santajustina Salvador
- Larrañaga Azpitarte Jesus
- Parra Torres Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9074, L 6358, F 178, S 8, H V 135236, I/A 2 (25/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-168-46
Empresa: JARDINES DEL VERGEL SL
Administrador Solidario
- Domenech Santajustina Salvador
- Parra Torres Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7967, L 5262, F 124, S 8, H V 100465, I/A 4 (07/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-46
Información de DOMENECH SANTAJUSTINA SALVADOR
Mostramos los datos de DOMENECH SANTAJUSTINA SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMENECH SANTAJUSTINA SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos