DOMENECH PERIS ADRIAN
Informe ejecutivo de DOMENECH PERIS ADRIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DOMENECH PERIS ADRIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOCONTENTS VITCORD SL | Administrador Unico | 20/10/2021 | |
ALLAROUND ADVENTURES SL | Socio Unico | 25/07/2019 | |
ALLAROUND ADVENTURES SL | Administrador Unico | 25/07/2019 |
VINCULACIONES DE DOMENECH PERIS ADRIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMENECH PERIS ADRIAN
Empresa: INNOCONTENTS VITCORD SL
Socio Único
- Domenech Peris Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10206, L 7488, F 177, S 8, H V 160973, I/A 16 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-46
Empresa: INNOCONTENTS VITCORD SL
Administrador Unico
- Domenech Peris Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10206, L 7488, F 177, S 8, H V 160973, I/A 15 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-46
Empresa: INNOCONTENTS VITCORD SL
Consejero Delegado
- Domenech Peris Adrian
Consejero
- CANALESSERG INVERSIONES SL
- Domenech Peris Adrian
- Domingo Bayarri Enrique- Alejandro
Presidente
- Domenech Peris Adrian
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10206, L 7488, F 177, S 8, H V 160973, I/A 15 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-46
Empresa: ALLAROUND ADVENTURES SL
Administrador Unico
- Domenech Peris Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10702, L 7983, F 45, S 8, H V 188795, I/A 1 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-46
Empresa: ALLAROUND ADVENTURES SL
Socio Único
- Domenech Peris Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10702, L 7983, F 45, S 8, H V 188795, I/A 1 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-46
Empresa: INNOCONTENTS VITCORD SL
Consejero Delegado
- Domenech Peris Adrian
Consejero
Presidente
- Domenech Peris Adrian
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9836, L 7118, F 178, S 8, H V 160973, I/A 5 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-46
Empresa: INNOCONTENTS VITCORD SL
Administrador Unico
- Domenech Peris Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9836, L 7118, F 178, S 8, H V 160973, I/A 5 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-46
Empresa: INNOCONTENTS VITCORD SL
Administrador Unico
- Domenech Peris Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9836, L 7118, F 176, S 8, H V 160973, I/A 1 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-46
Información de DOMENECH PERIS ADRIAN
Mostramos los datos de DOMENECH PERIS ADRIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMENECH PERIS ADRIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos