DOMENECH PASTOR ANDRES
Informe ejecutivo de DOMENECH PASTOR ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DOMENECH PASTOR ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLYPEPTIDE THERAPEUTIC SOLUTIONS SL | Apoderado | 26/03/2024 | |
ONCECOMA1 SL | Administrador Solidario | 27/12/2023 | |
SANTO BIKINI SL | Administrador Solidario | 16/10/2018 |
VINCULACIONES DE DOMENECH PASTOR ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMENECH PASTOR ANDRES
Empresa: POLYPEPTIDE THERAPEUTIC SOLUTIONS SL
Apoderado
- Domenech Pastor Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10650, L 7931, F 67, S 8, H V 149456, I/A 24 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-46
Empresa: ONCECOMA1 SL
Administrador Solidario
- Casanova Lopez Javier
- Domenech Pastor Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11486, L 8764, F 51, S 8, H V 215045, I/A 1 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-46
Empresa: SANTO BIKINI SL
Administrador Solidario
- Domenech Pastor Andres
- Moreira Matias Daniela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10560, L 7841, F 207, S 8, H V 184095, I/A 1 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-46
Empresa: CAROPA VALENCIA SL
Administrador Unico
- Domenech Pastor Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9827, L 7109, F 83, S 8, H V 160670, I/A 4 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-46
Empresa: AUTOMATICOS FRESNEDA Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Domenech Pastor Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8771, L 6058, F 216, S 8, H V 61252, I/A 8 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-46
Empresa: AUTOMATICOS FRESNEDA Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Domenech Pastor Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6121, L 3427, F 179, S 8, H V 61252, I/A 6 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-46
Empresa: TRANSPORTES SIEMPRE EN HORA SL
Administrador Solidario
- Clemente Casamayor Jose
- Domenech Pastor Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8497, L 5787, F 76, S 8, H V 115497, I/A 3 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-46
Empresa: CAROPA VALENCIA SL
Administrador Unico
- Domenech Pastor Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9827, L 7109, F 82, S 8, H V 160670, I/A 3 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-46
Empresa: CAROPA VALENCIA SL
Apoderado
- Domenech Pastor Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9827, L 7109, F 82, S 8, H V 160670, I/A 3 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-46
Empresa: CAROPA VALENCIA SL
Nuevo Socio Único
- Domenech Pastor Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9827, L 7109, F 82, S 8, H V 160670, I/A 3 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-46
VER MAS ACTOS
Información de DOMENECH PASTOR ANDRES
Mostramos los datos de DOMENECH PASTOR ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMENECH PASTOR ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos