DOMENECH MARTINEZ CELESTINO
Informe ejecutivo de DOMENECH MARTINEZ CELESTINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOMENECH MARTINEZ CELESTINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADE IN IBIZA SL | Socio Unico | 14/06/2011 | |
MADE IN IBIZA SL | Administrador Unico | 20/04/2010 |
VINCULACIONES DE DOMENECH MARTINEZ CELESTINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMENECH MARTINEZ CELESTINO
Empresa: MESTRES D'AIXA EIVISSA SL
Apoderado
- Domenech Martinez Celestino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130, L 130, F 15, S 8, H IB 5972, I/A 7 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-07
Empresa: MESTRES D'AIXA EIVISSA SL
Administrador Mancomunado
- Domenech Martinez Celestino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130, L 130, F 15, S 8, H IB 5972, I/A 6 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-07
Empresa: MESTRES D'AIXA EIVISSA SL
Apoderado
- Domenech Martinez Celestino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130, L 130, F 14, S 8, H IB 5972, I/A 5 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-07
Empresa: MESTRES D'AIXA EIVISSA SL
Administrador Mancomunado
- Domenech Martinez Celestino
- Macias Diaz Jorge
- Ribas Bonet Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130, L 130, F 14, S 8, H IB 5972, I/A 4 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-07
Empresa: MADE IN IBIZA SL
Socio Único
- Domenech Martinez Celestino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240, L 239, F 9, S 8, H IB 9988, I/A 2 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-07
Empresa: MADE IN IBIZA SL
Administrador Unico
- Domenech Martinez Celestino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240, L 239, F 7, S 8, H IB 9988, I/A 1 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-07
Empresa: ORGANIZACION ESPAI AMPLE SL
Administrador Solidario
- Domenech Martinez Celestino
- Mari Mari Maria Cristina
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190, L 189, F 186, S 8, H IB 8271, I/A 2 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-164-07
Información de DOMENECH MARTINEZ CELESTINO
Mostramos los datos de DOMENECH MARTINEZ CELESTINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMENECH MARTINEZ CELESTINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos