DOMENE VELAZQUEZ DE CASTRO LEOVIGILDO
Informe ejecutivo de DOMENE VELAZQUEZ DE CASTRO LEOVIGILDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DOMENE VELAZQUEZ DE CASTRO LEOVIGILDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JALMAT S.C.R. SA | Secretario No Consejero | 25/04/2024 | |
IMPULSO DESARROLLO EMPRESARIAL SCR SA | Secretario No Consejero | 01/02/2024 | |
SANTANDER RENOVABLES SCR SA | Secretario No Consejero | 24/01/2024 | |
SANTANDER SECONDARIES 2023 PROGRAM SCR SA | Secretario No Consejero | 24/01/2024 | |
SANTANDER INNOENERGY CLIMATE VC I S.C.R. SA | Secretario No Consejero | 21/12/2023 | |
SANTANDER INNOENERGY CLIMATE VC II S.C.R. SA | Secretario No Consejero | 18/12/2023 | |
SABUREDO S.C.R. SA | Secretario No Consejero | 14/12/2023 | |
SANTANDER IBERIA RENEWABLE ENERGY II SCR SA | Secretario No Consejero | 01/12/2023 | |
DELOITTE ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SL | Apoderado Solidario | 03/12/2022 | |
DELOITTE ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SL | Apoderado Solidario | 04/03/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DOMENE VELAZQUEZ DE CASTRO LEOVIGILDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMENE VELAZQUEZ DE CASTRO LEOVIGILDO
Empresa: JALMAT S.C.R. SA
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario No Consejero
- Domene Velazquez De Castro Leovigildo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6263 , F 114, S 8, H BI 82826, I/A 1 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-48
Secretario No Consejero
- Domene Velazquez De Castro Leovigildo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40740 , F 132, S 8, H M 389598, I/A 31 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Presidente
Secretario No Consejero
- Domene Velazquez De Castro Leovigildo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45926 , F 106, S 8, H M 807103, I/A 2 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-28
Presidente
Secretario No Consejero
- Domene Velazquez De Castro Leovigildo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45937 , F 216, S 8, H M 807296, I/A 2 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-28
Empresa: SABUREDO S.C.R. SA
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario No Consejero
- Domene Velazquez De Castro Leovigildo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6236 , F 47, S 8, H BI 81891, I/A 1 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-48
Secretario No Consejero
- Domene Velazquez De Castro Leovigildo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44272 , F 53, S 8, H M 774635, I/A 11 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-28
Secretario No Consejero
- Domene Velazquez De Castro Leovigildo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45398 , F 9, S 8, H M 774173, I/A 12 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Secretario No Consejero
- Domene Velazquez De Castro Leovigildo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44402 , F 15, S 8, H M 777723, I/A 13 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-28
Empresa: DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS SL
Apoderado Solidario
- Domene Velazquez De Castro Leovigildo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38813 , F 177, S 8, H M 335628, I/A 160 (03/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Empresa: DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS SL
Apoderado Solidario
- Ancin Pagoto Jose Miguel
- Choliz Del Junco Daniel
- Cuesta Cabot Gerardo
- De Bunes Ibarra Jose Manuel
- De La Iglesia Fanjul Pedro
- Domene Velazquez De Castro Leovigildo
- Garzesi Omar
- Iglesias Querol Ana
- Martin Del Yerro Diaz Elisa
- Pons Mestre Alejandro
- Prado Gangoiti Miguel
- Puig Ruano Alejandra
- Renieblas Dorado Pablo
- Rodriguez Correa Jaime
- Sanchez Costilla Manuel
- Sanchez Garcia Jesus Manuel
- Sastre Poyo Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24516 , F 88, S 8, H M 335628, I/A 128 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
VER MAS ACTOS
Información de DOMENE VELAZQUEZ DE CASTRO LEOVIGILDO
Mostramos los datos de DOMENE VELAZQUEZ DE CASTRO LEOVIGILDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMENE VELAZQUEZ DE CASTRO LEOVIGILDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos