DOMENE CARMONA ANTONIO
Informe ejecutivo de DOMENE CARMONA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE DOMENE CARMONA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HLL ANDALUCIA 2020 SL | Apoderado Solidario | 11/10/2012 |
VINCULACIONES DE DOMENE CARMONA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMENE CARMONA ANTONIO
Empresa: HUMANTIDE SL
Administrador Solidario
- Domene Carmona Antonio
- Lopez Martinez Miguel Trinidad
- Romera Mateos Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524 , F 185, S 8, H AL 40330, I/A 8 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-04
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aragon Somosierra Diego
- Berbel Castillo Guillermo
- Berbel Castillo Guillermo
- Berbel Castillo Guillermo
- Castillo Medina Francisco Javier
- De Sola Gimenez Emilio Jose
- Domene Carmona Antonio
- Escriche Angel Bonifacio
- Escriche Angel Bonifacio
- Escriche Angel Bonifacio
- Gallego Lebron Antonio
- Galvez Rodriguez Francisco Emilio
- Gimenez Jurado Antonio
- Ibañez Herrera Manuel
- Ibañez Herrera Manuel
- Lopez Fernandez Lorenzo
- Lopez Martinez Miguel
- Martinez Martinez Francisco Javier
- Martinez Martinez Francisco Javier
- Morales Torrecillas Carlos Javier
- Perez Palenzuela Jose Antonio
- Perez Palenzuela Jose Antonio
- Rodriguez Albin Jose Luis
- Rodriguez Albin Jose Luis
- Rodriguez Alonso Francisco
- Sarmiento Diez Mariano
- Sarmiento Diez Mariano
- Sarmiento Diez Mariano
- Viciana Ortiz De Galisteo Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 145, S 8, H AL 4696, I/A 49 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-04
Empresa: JARQUIL CONSTRUCCION SA
Apoderado Solidario
- Domene Carmona Antonio
- Domene Carmona Antonio
- Martoran Garcia Vicente Javier
- Roca Padilla Gaspar
- Viciana Ortiz De Galisteo Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30640 , F 114, S 8, H M 551383, I/A 19 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-28
Apoderado
- Domene Carmona Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 48, S 8, H AL 17795, I/A 41 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-04
Director General
- Domene Carmona Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 48, S 8, H AL 17795, I/A 41 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-04
Empresa: HUMANTIDE SL
Administrador Solidario
- Domene Carmona Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524 , F 184, S 8, H AL 40330, I/A 7 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-04
Apoderado
- Domene Carmona Antonio
Director General
- Domene Carmona Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 46, S 8, H AL 17795, I/A 36 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-04
Empresa: JARQUIL VERDE SL
Consejero
- Domene Carmona Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1249 , F 182, S 8, H AL 30393, I/A 3 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-04
Empresa: JARQUIL ECOHOLISTICA 2014 SL
Administrador Mancomunado
- Domene Carmona Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 56, S 8, H GR 40449, I/A 3 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-18
Empresa: TDONK CORPORACION SL
Administrador Solidario
- Domene Carmona Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524 , F 184, S 8, H AL 40330, I/A 5 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-04
VER MAS ACTOS
Información de DOMENE CARMONA ANTONIO
Mostramos los datos de DOMENE CARMONA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMENE CARMONA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos