DOMENCHE BRINQUIS JUAN
Informe ejecutivo de DOMENCHE BRINQUIS JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOMENCHE BRINQUIS JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXITVM SALAMANCA SL | Administrador Unico | 14/05/2013 | |
FUENTES LA CORONA INDUSTRIAL SA | Consejero | 07/10/2010 |
VINCULACIONES DE DOMENCHE BRINQUIS JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMENCHE BRINQUIS JUAN
Apoderado Solidario
- Domenche Brinquis Juan
- Piazuelo Martinez Juan Manuel
- Rodriguez Maza Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2198 , F 36, S 8, H Z 5870, I/A 15 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-50
Consejero Delegado
Consejero
- Domenche Brinquis Juan
- Muñoz Escolano Manuel
- Piazuelo Martinez Juan Manuel
- Rodriguez Maza Christian
Presidente
- Domenche Brinquis Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2198 , F 36, S 8, H Z 5870, I/A 14 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-50
Empresa: DIDACTIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Domenche Brinquis Juan
- Izuzquiza Rueda Jose Maria
- Muñoz Escolano Manuel
- Piazuelo Martinez Juan Manuel
- Rodriguez Maza Christian
Presidente
- Domenche Brinquis Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3839 , F 11, S 8, H Z 51560, I/A 3 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-50
Empresa: EXITVM SALAMANCA SL
Administrador Unico
- Domenche Brinquis Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 88, S 8, H SA 15025, I/A 1 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-37
Consejero Delegado
Consejero
- Domenche Brinquis Juan
- Izuzquiza Rueda Jose Maria
- Muñoz Escolano Manuel
- Piazuelo Martinez Juan Manuel
- Rodriguez Maza Christian
Presidente
- Domenche Brinquis Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2198 , F 35, S 8, H Z 5870, I/A 12 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-50
Empresa: DIDACTIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Domenche Brinquis Juan
- Izuzquiza Rueda Jose Maria
- Muñoz Escolano Manuel
- Piazuelo Martinez Juan Manuel
- Rodriguez Maza Christian
Presidente
- Domenche Brinquis Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3839 , F 10, S 8, H Z 51560, I/A 2 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-50
Apoderado Solidario
- Domenche Brinquis Juan
- Piazuelo Martinez Juan Manuel
- Rodriguez Maza Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2198 , F 34, S 8, H Z 5870, I/A 10 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-50
Empresa: FUENTES LA CORONA INDUSTRIAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Domenche Brinquis Juan
- INTAGRO NUEVOS REGADIOS SL
- Piazuelo Martinez Juan Manuel
- RECURFIN SL
- Rodriguez Maza Christian
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3693 , F 163, S 8, H Z 48183, I/A 3 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-50
Empresa: FUENTES LA CORONA INDUSTRIAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Domenche Brinquis Juan
- INTAGRO NUEVOS REGADIOS SL
- Piazuelo Martinez Juan Manuel
- RECURFIN SL
- Rodriguez Maza Christian
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3693 , F 163, S 8, H Z 48183, I/A 2 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-50
Información de DOMENCHE BRINQUIS JUAN
Mostramos los datos de DOMENCHE BRINQUIS JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMENCHE BRINQUIS JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos