DOLZ GIL ALBERTO
Informe ejecutivo de DOLZ GIL ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOLZ GIL ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALDO PROGRAMACION SL | Administrador Unico | 24/01/2014 | |
ALDO PROGRAMACION SL | Apoderado | 29/01/2010 | |
GABINETE PROFESIONAL DE INFORMATICA SL | Apoderado | 27/01/2010 |
VINCULACIONES DE DOLZ GIL ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOLZ GIL ALBERTO
Empresa: VILAEVENTS LA BOMBONERA SL
Administrador Unico
- Dolz Gil Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 185577, I/A 3 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-46
Empresa: VILAEVENTS LA BOMBONERA SL
Administrador Unico
- Dolz Gil Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10607, L 7888, F 26, S 8, H V 185577, I/A 1 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-46
Empresa: ALDO PROGRAMACION SL
Administrador Unico
- Dolz Gil Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4776, L 2086, F 95, S 8, H V 32126, I/A 5 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-46
Empresa: ALDO PROGRAMACION SL
Apoderado
- Dolz Gil Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4776, L 2086, F 94, S 8, H V 32126, I/A 4 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-46
Apoderado
- Dolz Gil Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4728, L 2038, F 183, S 8, H V 31048, I/A 8 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-46
Información de DOLZ GIL ALBERTO
Mostramos los datos de DOLZ GIL ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOLZ GIL ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos