DOLORES REIXACH CANET
Informe ejecutivo de DOLORES REIXACH CANET
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DOLORES REIXACH CANET
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROFINS ANALISI ALIMENTARI GIRONA SL | Administrador Unico | 16/12/2009 | 16/11/2021 |
EUROFINS INSPECCION Y CERTIFICACION SL | Consejero Delegado Mancomunado | 16/12/2009 | 15/11/2021 |
EUROFINS INSPECCION Y CERTIFICACION SL | Secretario | 15/11/2021 | |
EUROFINS INSPECCION Y CERTIFICACION SL | Consejero | 15/11/2021 | |
CONSULTING AGROALIMENTARI AMBIENTAL GIRONA SL | Secretario | 30/12/2009 | |
CONSULTING AGROALIMENTARI AMBIENTAL GIRONA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 30/12/2009 | |
CONSULTING AGROALIMENTARI AMBIENTAL GIRONA SL | Consejero | 30/12/2009 | |
CONSULTING AGROALIMENTARI AMBIENTAL GIRONA SL | Liquidador | 30/12/2009 | 30/12/2009 |
EUROFINS ANALISI ALIMENTARI GIRONA SL | Consejero | 16/12/2009 | |
EUROFINS ANALISI ALIMENTARI GIRONA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 16/12/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DOLORES REIXACH CANET
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOLORES REIXACH CANET
Administrador Unico
- Dolores Reixach Canet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 118, S 8, H GI 11250, I/A 6 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-17
Consejero Delegado Mancomunado
- Dolores Reixach Canet
- Maria Antonia Berenguer Perez
Consejero
- Dolores Reixach Canet
- Juan Jose Grau Tamayo
- Maria Antonia Berenguer Perez
Presidente
Secretario
- Dolores Reixach Canet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 203, S 8, H GI 21596, I/A 5 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-17
Liquidador
- Dolores Reixach Canet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 2, S 8, H GI 14120, I/A 4 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-17
Consejero Delegado Mancomunado
- Dolores Reixach Canet
- Laureano Miguel Berenguer Fuster
Consejero
- Dolores Reixach Canet
- Juan Jose Grau Tamayo
- Laureano Miguel Berenguer Fuster
Presidente
Secretario
- Dolores Reixach Canet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 2, S 8, H GI 14120, I/A 4 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-17
Consejero Delegado Mancomunado
- Dolores Reixach Canet
- Maria Antonia Berenguer Perez
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 203, S 8, H GI 21596, I/A 4 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-17
Consejero Delegado Mancomunado
- Dolores Reixach Canet
- Laureano Miguel Berenguer Fuster
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 203, S 8, H GI 21596, I/A 4 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-17
Administrador Unico
- Dolores Reixach Canet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 117, S 8, H GI 11250, I/A 4 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-17
Consejero Delegado Mancomunado
- Dolores Reixach Canet
- Laurea Berenguer Fuster
Consejero
- Dolores Reixach Canet
- Juan Jose Grau Tamayo
- Laurea Berenguer Fuster
Presidente
Secretario
- Dolores Reixach Canet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 117, S 8, H GI 11250, I/A 4 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-17
Información de DOLORES REIXACH CANET
Mostramos los datos de DOLORES REIXACH CANET que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOLORES REIXACH CANET, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos