DOLGAN ROSE MARY
Informe ejecutivo de DOLGAN ROSE MARY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOLGAN ROSE MARY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRESAVID & NATURE SL | Administrador Unico | 06/11/2012 | 10/01/2022 |
PRESAVID & NATURE SL | Liquidador | 10/01/2022 | 10/01/2022 |
VILANOVA HOTEL SL | Administrador Unico | 13/09/2012 | 25/09/2012 |
VINCULACIONES DE DOLGAN ROSE MARY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOLGAN ROSE MARY
Empresa: PRESAVID & NATURE SL
Liquidador
- Dolgan Rose Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 49, S 8, H L 26562, I/A 2 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-25
Empresa: PRESAVID & NATURE SL
Administrador Unico
- Dolgan Rose Mary
Liquidador
- Dolgan Rose Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 49, S 8, H L 26562, I/A 2 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-25
Empresa: PRESAVID & NATURE SL
Administrador Unico
- Dolgan Rose Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 43, S 8, H L 26562, I/A 1 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-25
Empresa: VILANOVA HOTEL SL
Administrador Unico
- Dolgan Rose Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1197 , F 76, S 8, H L 23467, I/A 3 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-25
Empresa: VILANOVA HOTEL SL
Administrador Unico
- Dolgan Rose Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181 , F 84, S 8, H L 23467, I/A 2 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-25
Información de DOLGAN ROSE MARY
Mostramos los datos de DOLGAN ROSE MARY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOLGAN ROSE MARY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos