DOLERA CRUSET FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de DOLERA CRUSET FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOLERA CRUSET FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERNACIONAL TRANSPOR MONTCADIENSE SL | Administrador Concursal | 30/04/2014 |
VINCULACIONES DE DOLERA CRUSET FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOLERA CRUSET FRANCISCO JAVIER
Administrador Concursal
- Dolera Cruset Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25244 , F 188, S 8, H B 85230, I/A 8 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Empresa: CONFECCIONS INDUSTRIALS DE VIC SL
Administrador Concursal
- Dolera Cruset Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34860 , F 42, S 8, H B 127197, I/A 8 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-08
Empresa: ZAZOMEDIA SL
Administrador Concursal
- Dolera Cruset Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36690 , F 219, S 8, H B 282914, I/A 8 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-08
Empresa: CONFECCIONS INDUSTRIALS DE VIC SL
Administrador Concursal
- Dolera Cruset Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34860 , F 41, S 8, H B 127197, I/A 7 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-08
Empresa: ZAZOMEDIA SL
Administrador Concursal
- Dolera Cruset Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36690 , F 217, S 8, H B 282914, I/A 5 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-08
Información de DOLERA CRUSET FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de DOLERA CRUSET FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOLERA CRUSET FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos