DOLCET AGUILA AMADEU
Informe ejecutivo de DOLCET AGUILA AMADEU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE DOLCET AGUILA AMADEU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOLCET AGUILA AMADEU
Empresa: FARMANOU 2014 SL
Administrador Unico
- Dolcet Aguila Amadeu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 222, S 8, H L 27371, I/A 9 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-25
Empresa: ARUFARMA CONSULTING GROUP SL
Apoderado
- Dolcet Aguila Amadeu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 208, S 8, H L 26871, I/A 10 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-25
Empresa: FARMANOU 2014 SL
Administrador Unico
- Dolcet Aguila Amadeu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 220, S 8, H L 27371, I/A 5 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-25
Empresa: FARMANOU 2014 SL
Apoderado
- Dolcet Aguila Amadeu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 120, S 8, H L 27371, I/A 2 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-25
Empresa: ARUFARMA 2012 SL
Apoderado
- Dolcet Aguila Amadeu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 168, S 8, H L 26871, I/A 4 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-25
Información de DOLCET AGUILA AMADEU
Mostramos los datos de DOLCET AGUILA AMADEU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOLCET AGUILA AMADEU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos