DOHMEN MARKUS
Informe ejecutivo de DOHMEN MARKUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE DOHMEN MARKUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSPE CONSULTING SL | Liquidador | 11/04/2011 | 11/04/2011 |
SARATOGA CONSULTING SL | Liquidador | 11/04/2011 | 11/04/2011 |
UNIVERSAL CAPITAL CONSULTING SL | Liquidador | 11/04/2011 | 11/04/2011 |
NOVALIS CONSULTING SL | Liquidador | 11/04/2011 | 11/04/2011 |
MONTESOL CONSULTING SL | Liquidador | 07/03/2011 | 07/03/2011 |
EUROLAND MANAGEMENT SL | Liquidador | 16/07/2010 | 16/07/2010 |
CONDEMAR INVESTMENT SL | Liquidador | 16/07/2010 | 16/07/2010 |
COLUMBUS CONSULTING SL | Liquidador | 21/09/2009 | 21/09/2009 |
EL CAUDAL MANAGEMENT SL | Liquidador | 18/09/2009 | 18/09/2009 |
VINCULACIONES DE DOHMEN MARKUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOHMEN MARKUS
Empresa: NOVALIS CONSULTING SL
Liquidador
- Dohmen Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2228 , F 21, S 8, H PM 55744, I/A 4 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-07
Empresa: NOVALIS CONSULTING SL
Administrador Unico
Liquidador
- Dohmen Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2228 , F 21, S 8, H PM 55744, I/A 4 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-07
Empresa: UNIVERSAL CAPITAL CONSULTING SL
Liquidador
- Dohmen Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2209 , F 216, S 8, H PM 54693, I/A 4 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-07
Empresa: UNIVERSAL CAPITAL CONSULTING SL
Administrador Unico
Liquidador
- Dohmen Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2209 , F 216, S 8, H PM 54693, I/A 4 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-07
Empresa: SARATOGA CONSULTING SL
Liquidador
- Dohmen Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 216, S 8, H PM 51757, I/A 5 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-07
Empresa: SARATOGA CONSULTING SL
Administrador Unico
Liquidador
- Dohmen Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 216, S 8, H PM 51757, I/A 5 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-07
Empresa: INSPE CONSULTING SL
Liquidador
- Dohmen Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2249 , F 139, S 8, H PM 56846, I/A 3 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-07
Empresa: INSPE CONSULTING SL
Administrador Unico
Liquidador
- Dohmen Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2249 , F 139, S 8, H PM 56846, I/A 3 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-07
Empresa: MONTESOL CONSULTING SL
Liquidador
- Dohmen Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2193 , F 82, S 8, H PM 53751, I/A 4 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-07
Empresa: MONTESOL CONSULTING SL
Administrador Unico
Liquidador
- Dohmen Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2193 , F 82, S 8, H PM 53751, I/A 4 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-07
VER MAS ACTOS
Información de DOHMEN MARKUS
Mostramos los datos de DOHMEN MARKUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOHMEN MARKUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos