DOCTOR YUSTE PEDRO
Informe ejecutivo de DOCTOR YUSTE PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DOCTOR YUSTE PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GO4BUSINESS SL | Administrador Unico | 05/05/2023 | |
GO4BUSINESS SL | Socio Unico | 05/05/2023 | |
NEPEARME SL | Socio Unico | 12/06/2019 | |
NEPEARME SL | Administrador Unico | 12/06/2019 | |
FORMATECA BUSINESS SL | Socio Unico | 19/03/2019 | |
FORMATECA BUSINESS SL | Administrador Unico | 19/03/2019 | |
ALQUIBRICOREFOR SL | Socio Unico | 12/12/2018 | |
ALQUIBRICOREFOR SL | Administrador Unico | 12/12/2018 | |
TUSLYA IMAGESTION SL | Socio Unico | 24/11/2017 | |
TUSLYA IMAGESTION SL | Administrador Unico | 24/11/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DOCTOR YUSTE PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOCTOR YUSTE PEDRO
Empresa: GO4BUSINESS SL
Administrador Unico
- Doctor Yuste Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45151 , F 85, S 8, H M 794514, I/A 1 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-28
Empresa: GO4BUSINESS SL
Socio Único
- Doctor Yuste Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45151 , F 85, S 8, H M 794514, I/A 1 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-28
Empresa: NEPEARME SL
Administrador Unico
- Doctor Yuste Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39244 , F 67, S 8, H M 697108, I/A 1 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-28
Empresa: NEPEARME SL
Socio Único
- Doctor Yuste Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39244 , F 67, S 8, H M 697108, I/A 1 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-28
Empresa: FORMATECA BUSINESS SL
Administrador Unico
- Doctor Yuste Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38870 , F 125, S 8, H M 690922, I/A 1 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-28
Empresa: FORMATECA BUSINESS SL
Socio Único
- Doctor Yuste Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38870 , F 125, S 8, H M 690922, I/A 1 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-28
Empresa: ALQUIBRICOREFOR SL
Administrador Unico
- Doctor Yuste Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38399 , F 166, S 8, H M 683132, I/A 1 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-28
Empresa: ALQUIBRICOREFOR SL
Socio Único
- Doctor Yuste Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38399 , F 166, S 8, H M 683132, I/A 1 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-28
Empresa: TUSLYA IMAGESTION SL
Administrador Unico
- Doctor Yuste Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36671 , F 140, S 8, H M 657507, I/A 1 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-28
Empresa: TUSLYA IMAGESTION SL
Socio Único
- Doctor Yuste Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36671 , F 140, S 8, H M 657507, I/A 1 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-28
VER MAS ACTOS
Información de DOCTOR YUSTE PEDRO
Mostramos los datos de DOCTOR YUSTE PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOCTOR YUSTE PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos