DOCIO NIETO SUCESO
Informe ejecutivo de DOCIO NIETO SUCESO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOCIO NIETO SUCESO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AAP BEZANA SL | Administrador Solidario | 13/10/2020 | |
UPM DE PEDIATRIA SCP | Soc.Prof. | 17/11/2017 | |
UPM DE PEDIATRIA SCP | Administrador Solidario | 17/11/2017 |
VINCULACIONES DE DOCIO NIETO SUCESO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOCIO NIETO SUCESO
Empresa: AAP BEZANA SL
Administrador Solidario
- De La Lastra Olano Juan Jose
- Docio Nieto Suceso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1235 , F 161, S 8, H S 34738, I/A 1 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-39
Empresa: SP DOCIO SLP
Liquidador Unico
- Docio Nieto Suceso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1032 , F 204, S 8, H S 23338, I/A 2 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-39
Empresa: SP DOCIO SLP
Administrador Unico
- Docio Nieto Suceso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1032 , F 204, S 8, H S 23338, I/A 2 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-39
Empresa: UPM DE PEDIATRIA SCP
Administrador Solidario
- Cantero Santamaria Pedro
- De La Lastra Olano Juan Jose
- Docio Nieto Suceso
Soc.Prof.
- Cantero Santamaria Pedro
- De La Lastra Olano Juan Jose
- Docio Nieto Suceso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 49, S 8, H S 32194, I/A 1 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-39
Empresa: SP DOCIO SLP
Administrador Unico
- Docio Nieto Suceso
Soc.Prof.
- Docio Nieto Suceso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1032 , F 203, S 8, H S 23338, I/A 1 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-39
Empresa: SP DOCIO SLP
Socio Único
- Docio Nieto Suceso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1032 , F 203, S 8, H S 23338, I/A 1 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-39
Información de DOCIO NIETO SUCESO
Mostramos los datos de DOCIO NIETO SUCESO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOCIO NIETO SUCESO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos