DOCAMPO GARCIA LAURA
Informe ejecutivo de DOCAMPO GARCIA LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOCAMPO GARCIA LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUALITAT TECNICA TEXTIL SL | Apoderado Solidario | 08/06/2021 | |
QUALITAT TECNICA TEXTIL SL | Apoderado Solidario | 22/03/2021 | |
NUEVA EXPRESION TEXTIL SA | Apoderado | 01/11/2020 | |
NEXTIL PREMIUM GARMENTS SL | Apoderado Solidario | 11/08/2020 | |
NEXTIL ELASTIC FABRICS EUROPE SL | Apoderado Solidario | 11/08/2020 | |
NUEVA EXPRESION TEXTIL SA | Apoderado Solidario | 28/07/2020 |
VINCULACIONES DE DOCAMPO GARCIA LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOCAMPO GARCIA LAURA
Empresa: QUALITAT TECNICA TEXTIL SL
Apoderado Solidario
- Docampo Garcia Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47836 , F 21, S 8, H B 97073, I/A 24 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-08
Empresa: QUALITAT TECNICA TEXTIL SL
Apoderado Solidario
- Docampo Garcia Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46011 , F 180, S 8, H B 97073, I/A 21 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-08
Empresa: NUEVA EXPRESION TEXTIL SA
Apoderado
- Docampo Garcia Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40257 , F 101, S 8, H M 660800, I/A 37 (01/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-28
Empresa: RITEX 2002 SL
Apoderado Solidario
- Docampo Garcia Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46325 , F 210, S 8, H B 253937, I/A 21 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-08
Empresa: RITEX 2002 SL
Apoderado Solidario
- Docampo Garcia Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46325 , F 209, S 8, H B 253937, I/A 20 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-08
Empresa: GENEROS DE PUNTO TREISS SL
Apoderado Solidario
- Docampo Garcia Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46435 , F 165, S 8, H B 133267, I/A 38 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-08
Empresa: GENEROS DE PUNTO TREISS SL
Apoderado Solidario
- Docampo Garcia Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46435 , F 165, S 8, H B 133267, I/A 37 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-08
Empresa: NUEVA EXPRESION TEXTIL SA
Apoderado Solidario
- Docampo Garcia Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38676 , F 102, S 8, H M 660800, I/A 33 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-28
Empresa: DOGI SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Docampo Garcia Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46319 , F 167, S 8, H B 498727, I/A 17 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-08
Empresa: DOGI SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Docampo Garcia Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45780 , F 5, S 8, H B 498727, I/A 6 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-08
Información de DOCAMPO GARCIA LAURA
Mostramos los datos de DOCAMPO GARCIA LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOCAMPO GARCIA LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos