DO VALE JORDAO GONCALVES SOARES RUI MANUEL
Informe ejecutivo de DO VALE JORDAO GONCALVES SOARES RUI MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DO VALE JORDAO GONCALVES SOARES RUI MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO CAIXA GERAL SA | Miem.Com.Ej. | 13/10/2009 | 26/06/2012 |
BANCO CAIXA GERAL SA | Vicepresidente Comite Ejecutivo | 25/10/2010 | 26/06/2012 |
BANCO CAIXA GERAL SA | Consejero | 04/05/2010 | 26/06/2012 |
BANCO CAIXA GERAL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/04/2012 | |
BANCO CAIXA GERAL SA | Apoderado Mancomunado | 25/04/2012 | |
BANCO CAIXA GERAL SA | Apoderado Solidario | 21/01/2009 | 25/04/2012 |
BANCO CAIXA GERAL SA | Apoderado Mancomunado | 19/08/2010 | 25/04/2012 |
VINCULACIONES DE DO VALE JORDAO GONCALVES SOARES RUI MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DO VALE JORDAO GONCALVES SOARES RUI MANUEL
Empresa: BANCO CAIXA GERAL SA
Consejero
- Do Vale Jordao Goncalves Soares Rui Manuel
Miem.Com.Ej.
- Do Vale Jordao Goncalves Soares Rui Manuel
Vicepresidente Comite Ejecutivo
- Do Vale Jordao Goncalves Soares Rui Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540, L 3540, F 128, S 8, H PO 31043, I/A 281 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-36
Empresa: BANCO CAIXA GERAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Do Vale Jordao Goncalves Soares Rui Manuel
Apoderado Mancomunado
- Do Vale Jordao Goncalves Soares Rui Manuel
- Do Vale Jordao Goncalves Soares Rui Manuel
Apoderado Solidario
- Do Vale Jordao Goncalves Soares Rui Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540, L 3540, F 121, S 8, H PO 31043, I/A 270 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-36
Empresa: BANCO CAIXA GERAL SA
Vicepresidente Comite Ejecutivo
- Do Vale Jordao Goncalves Soares Rui Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540, L 3540, F 102, S 8, H PO 31043, I/A 239 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-36
Empresa: BANCO CAIXA GERAL SA
Apoderado Mancomunado
- Bertold Nolte Gonzalo
- Do Vale Jordao Goncalves Soares Rui Manuel
- Hornero Duque David
- Martinez Jurado Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540, L 3540, F 97, S 8, H PO 31043, I/A 234 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-168-36
Empresa: BANCO CAIXA GERAL SA
Miem.Com.Ej.
- Do Vale Jordao Goncalves Soares Rui Manuel
- Garcia Puig Gonzalo
- Lopez Figueroa Manuel Victor
Pres.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540, L 3540, F 86, S 8, H PO 31043, I/A 220 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-36
Empresa: BANCO CAIXA GERAL SA
Consejero
- CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA
- Do Vale Jordao Goncalves Soares Rui Manuel
- Garcia Puig Gonzalo
- Gumuzio Iñigez De Onzoño Fernando
- Lopez Figueroa Manuel Victor
- Santos Da Costa Bastos Jose Alberto
- Sebastian Gonzalez Altina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540, L 3540, F 86, S 8, H PO 31043, I/A 219 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-36
Empresa: BANCO CAIXA GERAL SA
Miem.Com.Ej.
- De Oliveira Jorge Palma Joao Nuno
- Do Vale Jordao Goncalves Soares Rui Manuel
- Garcia Puig Gonzalo
- Lopez Figueroa Manuel Victor
Pres.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540, L 3540, F 76, S 8, H PO 31043, I/A 204 (13/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-36
Empresa: BANCO CAIXA GERAL SA
Apoderado Solidario
- De Oliviera Jorge Palma Joao Nuno
- Do Vale Jordao Goncalves Soares Rui Manuel
- Garcia Puig Gonzalo
- Lopez Figueroa Manuel Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787, L 2787, F 222, S 8, H PO 31043, I/A 187 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-36
Información de DO VALE JORDAO GONCALVES SOARES RUI MANUEL
Mostramos los datos de DO VALE JORDAO GONCALVES SOARES RUI MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DO VALE JORDAO GONCALVES SOARES RUI MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos