DO PRADO MARIO SERGIO
Informe ejecutivo de DO PRADO MARIO SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DO PRADO MARIO SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TYSON FOODS IBERIA ALIMENTOS SL | Apoderado Mancomunado | 17/04/2012 | 11/03/2016 |
TYSON FOODS IBERIA ALIMENTOS SL | Apoderado Mancomunado | 11/03/2016 | |
TYSON FOODS IBERIA ALIMENTOS SL | Apoderado Mancomunado | 28/04/2014 | 11/03/2016 |
TYSON FOODS IBERIA ALIMENTOS SL | Presidente | 29/08/2011 | 08/07/2015 |
TYSON FOODS IBERIA ALIMENTOS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 29/08/2011 | 08/07/2015 |
TYSON FOODS IBERIA ALIMENTOS SL | Consejero | 29/08/2011 | 08/07/2015 |
VINCULACIONES DE DO PRADO MARIO SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DO PRADO MARIO SERGIO
Empresa: BRF IBERIA ALIMENTOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Banfi Roberto
- De Oliveira Krauss Maritza
- De Toni Antonio Augusto
- Do Prado Mario Sergio
- Do Prado Mario Sergio
- Frizon Adriano
- Hauschild Rogerio Luis
- Homewood Gary Paul
- Lacchini Juliana
- Seibert Carina
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21106 , F 225, S 8, H M 374695, I/A 24 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-28
Empresa: BRF IBERIA ALIMENTOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Do Prado Mario Sergio
Consejero
- Do Prado Mario Sergio
Presidente
- Do Prado Mario Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21106 , F 224, S 8, H M 374695, I/A 23 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-28
Empresa: PLUSFOOD IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Banfi Roberto
- Do Prado Mario Sergio
- Frizon Adriano
- Homewood Gary Paul
- Lacchini Juliana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21106 , F 220, S 8, H M 374695, I/A 18 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-28
Empresa: PLUSFOOD IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21106 , F 198, S 8, H M 374695, I/A 12 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-28
Empresa: PLUSFOOD IBERIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Do Prado Mario Sergio
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21106 , F 196, S 8, H M 374695, I/A 9 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-28
Información de DO PRADO MARIO SERGIO
Mostramos los datos de DO PRADO MARIO SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DO PRADO MARIO SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos