DJOURAEVA DJOURAEVA LOLA
Informe ejecutivo de DJOURAEVA DJOURAEVA LOLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DJOURAEVA DJOURAEVA LOLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL SURGERY SL | Liquidador | 21/01/2020 | 21/01/2020 |
GLOBAL SURGERY SL | Administrador Unico | 29/04/2011 | 21/01/2020 |
VINCULACIONES DE DJOURAEVA DJOURAEVA LOLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DJOURAEVA DJOURAEVA LOLA
Empresa: GLOBAL SURGERY SL
Liquidador
- Djouraeva Djouraeva Lola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1339 , F 55, S 8, H VA 21610, I/A 5 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-47
Empresa: GLOBAL SURGERY SL
Administrador Unico
- Djouraeva Djouraeva Lola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1339 , F 55, S 8, H VA 21610, I/A 5 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-47
Empresa: GLOBAL SURGERY SL
Administrador Unico
- Djouraeva Djouraeva Lola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1339 , F 55, S 8, H VA 21610, I/A 4 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-47
Empresa: GLOBAL SURGERY SL
Administrador Unico
- Djouraeva Djouraeva Lola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1339 , F 55, S 8, H VA 21610, I/A 3 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-47
Información de DJOURAEVA DJOURAEVA LOLA
Mostramos los datos de DJOURAEVA DJOURAEVA LOLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DJOURAEVA DJOURAEVA LOLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos