DIZ BESADA GERARDO
Informe ejecutivo de DIZ BESADA GERARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIZ BESADA GERARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEROVAZ CONSULTORES SL | Administrador Solidario | 13/11/2018 | |
FERRETERIAS BEROVAZ SL | Administrador Solidario | 11/09/2018 |
VINCULACIONES DE DIZ BESADA GERARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIZ BESADA GERARDO
Empresa: BEROVAZ CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Diz Besada Gerardo
- Fontan Romero Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3835, L 3835, F 14, S 8, H PO 54000, I/A 4 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-36
Empresa: BEROVAZ CONSULTORES SL
Apoderado Solidario
- Diz Besada Gerardo
- Fontan Romero Jose Miguel
- Martinez Vazquez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3835, L 3835, F 14, S 8, H PO 54000, I/A 4 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-36
Empresa: BEROVAZ CONSULTORES SL
Consejero
- Diz Besada Gerardo
- Fontan Romero Jose Miguel
- Martinez Vazquez Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3835, L 3835, F 14, S 8, H PO 54000, I/A 4 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-36
Empresa: FERRETERIAS BEROVAZ SL
Administrador Solidario
- Diz Besada Gerardo
- Fontan Romero Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3909, L 3909, F 82, S 8, H PO 55642, I/A 3 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-36
Empresa: FERRETERIAS BEROVAZ SL
Apoderado Solidario
- Diz Besada Gerardo
- Fontan Romero Jose Miguel
- Martinez Vazquez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3909, L 3909, F 82, S 8, H PO 55642, I/A 3 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-36
Empresa: FERRETERIAS BEROVAZ SL
Consejero
- Diz Besada Gerardo
- Fontan Romero Jose Miguel
- Martinez Vazquez Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3909, L 3909, F 82, S 8, H PO 55642, I/A 3 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-36
Empresa: BEROVAZ CONSULTORES SL
Apoderado Solidario
- Diz Besada Gerardo
- Fontan Romero Jose Miguel
- Martinez Vazquez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3835, L 3835, F 13, S 8, H PO 54000, I/A 3 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-36
Empresa: BEROVAZ CONSULTORES SL
Consejero
- Diz Besada Gerardo
- Fontan Romero Jose Miguel
- Martinez Vazquez Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3835, L 3835, F 12, S 8, H PO 54000, I/A 2 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-36
Empresa: FERRETERIAS BEROVAZ SL
Apoderado Solidario
- Diz Besada Gerardo
- Fontan Romero Jose Miguel
- Martinez Vazquez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3909, L 3909, F 82, S 8, H PO 55642, I/A 2 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-36
Empresa: FERRETERIAS BEROVAZ SL
Consejero
- Diz Besada Gerardo
- Fontan Romero Jose Miguel
- Martinez Vazquez Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3909, L 3909, F 80, S 8, H PO 55642, I/A 1 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-36
Información de DIZ BESADA GERARDO
Mostramos los datos de DIZ BESADA GERARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIZ BESADA GERARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos