DITMAR KARLHEINZ SCHIMANSKI
Informe ejecutivo de DITMAR KARLHEINZ SCHIMANSKI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DITMAR KARLHEINZ SCHIMANSKI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDI REAL ESTATE SL | Apoderado | 08/06/2009 | 13/11/2015 |
AUDI REAL ESTATE SL | Apoderado | 02/04/2013 | 13/11/2015 |
AUDI REAL ESTATE SL | Apoderado Mancomunado | 21/10/2014 | 13/11/2015 |
AUDI TOOLING BARCELONA SL | Apoderado | 23/02/2012 |
VINCULACIONES DE DITMAR KARLHEINZ SCHIMANSKI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DITMAR KARLHEINZ SCHIMANSKI
Empresa: AUDI REAL ESTATE SL
Apoderado Mancomunado
- Alexander Ulrich Dietlmeier
- Daniel Weissland
- Ditmar Karlheinz Schimanski
- Johannes Matthias Zeller
- Klaus Maria Kolb
- Maria Villinger
- Miriam Andrea Hofstetter
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40080 , F 8, S 8, H B 359157, I/A 11 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-08
Empresa: AUDI REAL ESTATE SL
Apoderado
- Alexander Ulrich Dietlmeier
- Daniel Weissland
- Ditmar Karlheinz Schimanski
- Klaus Maria Kolb
- Maria Villinger
- Miriam Andrea Hofstetter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40080 , F 7, S 8, H B 359157, I/A 9 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-08
Empresa: AUDI TOOLING BARCELONA SL
Apoderado
- Ditmar Karlheinz Schimanski
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38099 , F 158, S 8, H B 265987, I/A 32 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-08
Empresa: AUDI REAL ESTATE SL
Apoderado
- Alexander Ulrich Dietlmeier
- Ditmar Karlheinz Schimanski
- Klaus Maria Kolb
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40080 , F 5, S 8, H B 359157, I/A 5 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-08
Información de DITMAR KARLHEINZ SCHIMANSKI
Mostramos los datos de DITMAR KARLHEINZ SCHIMANSKI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DITMAR KARLHEINZ SCHIMANSKI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos