DISPLAS BARRERA JORDI
Informe ejecutivo de DISPLAS BARRERA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DISPLAS BARRERA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 41 FP | Miem.Com.Ctr | 19/05/2021 | |
PENSIONS CAIXA 41 FP | MRO.COMS.CTR | 07/01/2014 |
VINCULACIONES DE DISPLAS BARRERA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DISPLAS BARRERA JORDI
Empresa: PENSIONS CAIXA 41 FP
Miem.Com.Ctr
- Displas Barrera Jordi
- Sanchez Serrat Esteve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41899 , F 25, S 8, H M 664059, I/A 23 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 41 FP
Miem.Com.Ctr
- Displas Barrera Jordi
- Sanchez Serrat Esteve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41899 , F 25, S 8, H M 664059, I/A 23 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 41 FP
Miem.Com.Ctr
- Displas Barrera Jordi
- Gelabert Montero Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37230 , F 107, S 8, H M 664059, I/A 14 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 41 FP
MRO.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41503 , F 174, S 8, H B 247733, I/A 69 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Información de DISPLAS BARRERA JORDI
Mostramos los datos de DISPLAS BARRERA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DISPLAS BARRERA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos