DIRK VOLKER RUPPERT
Informe ejecutivo de DIRK VOLKER RUPPERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIRK VOLKER RUPPERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CELLS PROPERTY INVESTORS SPAIN SL | Liquidador | 15/01/2018 | 15/01/2018 |
CELLS PROPERTY INVESTORS SPAIN SL | Administrador Unico | 13/02/2017 | 15/01/2018 |
CELLS PROPERTY INVESTORS SPAIN SL | Administrador Solidario | 10/03/2014 | 13/02/2017 |
VINCULACIONES DE DIRK VOLKER RUPPERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIRK VOLKER RUPPERT
Empresa: CELLS PROPERTY INVESTORS SPAIN SL
Liquidador
- Dirk Volker Ruppert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44205 , F 16, S 8, H B 449562, I/A 5 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Empresa: CELLS PROPERTY INVESTORS SPAIN SL
Administrador Unico
- Dirk Volker Ruppert
Liquidador
- Dirk Volker Ruppert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44205 , F 16, S 8, H B 449562, I/A 5 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Empresa: CELLS PROPERTY INVESTORS SPAIN SL
Administrador Unico
- Dirk Volker Ruppert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44205 , F 15, S 8, H B 449562, I/A 3 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-08
Empresa: CELLS PROPERTY INVESTORS SPAIN SL
Administrador Solidario
- Dirk Volker Ruppert
- Molina Gonzalo Alejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44205 , F 15, S 8, H B 449562, I/A 3 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-08
Empresa: CELLS PROPERTY INVESTORS SPAIN SL
Administrador Solidario
- Dirk Volker Ruppert
- Molina Gonzalo Alejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44205 , F 14, S 8, H B 449562, I/A 1 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-08
Información de DIRK VOLKER RUPPERT
Mostramos los datos de DIRK VOLKER RUPPERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIRK VOLKER RUPPERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos