DIONIS SOLER LORENZO
Informe ejecutivo de DIONIS SOLER LORENZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DIONIS SOLER LORENZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FECRESA ACTIVIDADES CULTURALES SA | Apoderado | 30/04/2014 | |
FECRESA ACTIVIDADES CULTURALES SA | Secretario | 13/08/2009 | 30/04/2014 |
FECRESA ACTIVIDADES CULTURALES SA | Consejero | 13/08/2009 | 30/04/2014 |
ZOEN SL | Presidente | 20/03/2014 | |
ZOEN SL | Consejero | 20/03/2014 | |
TALLERES DE ARTE GRANDA SA | Apoderado Mancomunado | 23/08/2010 | |
TALLERES DE ARTE GRANDA SA | Consejero | 10/08/2010 |
VINCULACIONES DE DIONIS SOLER LORENZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIONIS SOLER LORENZO
Empresa: FECRESA ACTIVIDADES CULTURALES SA
Apoderado
- Bosch Rabell Montserrat
- Dionis Soler Lorenzo
Consejero
Presidente
Secretario
- Dionis Soler Lorenzo
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30338 , F 220, S 8, H B 63652, I/A 46 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Empresa: ZOEN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Dionis Raurell Lorenzo
- Dionis Raurell Miguel
- Dionis Raurell Rafael
- Dionis Soler Lorenzo
- Raurell Sancho Maria Antonia
Liquidador
Presidente
- Dionis Soler Lorenzo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23441 , F 79, S 8, H B 55114, I/A 7 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-08
Empresa: TALLERES DE ARTE GRANDA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 131, S 8, H M 75321, I/A 109 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-28
Empresa: TALLERES DE ARTE GRANDA SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 130, S 8, H M 75321, I/A 107 (10/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-28
Empresa: FECRESA ACTIVIDADES CULTURALES SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Dionis Soler Lorenzo
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30338 , F 219, S 8, H B 63652, I/A 45 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-08
Empresa: FECRESA ACTIVIDADES CULTURALES SA
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
- Dionis Soler Lorenzo
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30338 , F 219, S 8, H B 63652, I/A 45 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-08
Información de DIONIS SOLER LORENZO
Mostramos los datos de DIONIS SOLER LORENZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIONIS SOLER LORENZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos