DINE JANET MAY
Informe ejecutivo de DINE JANET MAY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DINE JANET MAY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARTEIA SOTOGRANDE SL | Administrador Solidario | 29/04/2011 | |
TREVORLODGE SL | Administrador Solidario | 16/02/2011 | |
KWIK-BITE SL | Administrador Solidario | 22/12/2009 |
VINCULACIONES DE DINE JANET MAY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DINE JANET MAY
Empresa: SAN ROQUE SPORTS AND LEISURE CLUB SL
Apoderado
- Dine Janet May
- Finlay Mary Maxima
- Sergio Cozar Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795, L 1708, F 31, S 8, H MA 16804, I/A 13 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-29
Empresa: SAN ROQUE SPORTS AND LEISURE CLUB SL
Administrador Solidario
- Dine Janet May
- Dine Trevor George
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795, L 1708, F 31, S 8, H MA 16804, I/A 13 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-29
Empresa: CARTEIA SOTOGRANDE SL
Administrador Solidario
- Dine Janet May
- Dine Trevor George
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 19, S 8, H CA 41764, I/A 1 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-11
Empresa: TREVORLODGE SL
Administrador Solidario
- Dine Janet May
- Dine Trevor George
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2002 , F 29, S 8, H CA 41398, I/A 1 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-11
Empresa: KWIK-BITE SL
Administrador Solidario
- Dine Janet May
- Dine Trevor George
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1961 , F 207, S 8, H CA 39784, I/A 1 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-11-11
Información de DINE JANET MAY
Mostramos los datos de DINE JANET MAY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DINE JANET MAY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos