DIMAS MATONS MARIA TERESA
Informe ejecutivo de DIMAS MATONS MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIMAS MATONS MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARDIMAS SL | Apoderado Solidario | 12/09/2022 |
VINCULACIONES DE DIMAS MATONS MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIMAS MATONS MARIA TERESA
Empresa: ARDIMAS SL
Apoderado Solidario
- Dimas Matons Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24700 , F 91, S 8, H B 78932, I/A 9 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-08
Empresa: PARADILLO SA
Administrador Unico
- Dimas Matons Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 185, S 8, H M 40597, I/A 11 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Empresa: PARADILLO SA
Administrador Unico
- Dimas Matons Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 185, S 8, H M 40597, I/A 10 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-28
Empresa: PARADILLO SA
Administrador Unico
- Dimas Matons Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 185, S 8, H M 40597, I/A 10 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-28
Empresa: PARADILLO SA
Administrador Unico
- Dimas Matons Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 185, S 8, H M 40597, I/A 9 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-28
Empresa: PARADILLO SA
Administrador Unico
- Dimas Matons Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 185, S 8, H M 40597, I/A 9 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-28
Información de DIMAS MATONS MARIA TERESA
Mostramos los datos de DIMAS MATONS MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIMAS MATONS MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos