DIEZ VAZQUEZ CARLOS JAVIER
Informe ejecutivo de DIEZ VAZQUEZ CARLOS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DIEZ VAZQUEZ CARLOS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS INMOBILIARIOS DIVA SL | Administrador Unico | 03/06/2010 | 31/07/2012 |
DIVA CONSTRUCCIONES URBANAS SL | Administrador Unico | 05/08/2010 | 31/07/2012 |
ALBA INNOVACION SL | Apoderado | 15/10/2010 | 16/12/2011 |
SENCAR AGENCIA DE SEGUROS SL | Apoderado Solidario | 16/11/2011 | |
SENCAR AGENCIA DE SEGUROS SL | Administrador Unico | 23/03/2009 |
VINCULACIONES DE DIEZ VAZQUEZ CARLOS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ VAZQUEZ CARLOS JAVIER
Empresa: PROYECTOS INMOBILIARIOS DIVA SL
Administrador Unico
- Diez Vazquez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898, L 662, F 208, S 8, H AB 9767, I/A B (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-02
Empresa: DIVA CONSTRUCCIONES URBANAS SL
Administrador Unico
- Diez Vazquez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788, L 552, F 157, S 8, H AB 14182, I/A B (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-02
Empresa: ALBA INNOVACION SL
Apoderado
- Diez Vazquez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 815, L 579, F 71, S 8, H AB 15702, I/A 4 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-02
Empresa: SENCAR AGENCIA DE SEGUROS SL
Apoderado Solidario
- Diez Vazquez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899, L 663, F 206, S 8, H AB 4076, I/A 9 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-02
Empresa: ALBA INNOVACION SL
Apoderado
- Diez Vazquez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 815, L 579, F 71, S 8, H AB 15702, I/A 3 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-02
Empresa: DIVA CONSTRUCCIONES URBANAS SL
Administrador Unico
- Diez Vazquez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788, L 552, F 157, S 8, H AB 14182, I/A 3 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-02
Empresa: PROYECTOS INMOBILIARIOS DIVA SL
Administrador Unico
- Diez Vazquez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 695, L 459, F 44, S 8, H AB 9767, I/A 5 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-02
Empresa: SENCAR AGENCIA DE SEGUROS SL
Administrador Unico
- Diez Vazquez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610, L 374, F 160, S 8, H AB 4076, I/A 5 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-02
Información de DIEZ VAZQUEZ CARLOS JAVIER
Mostramos los datos de DIEZ VAZQUEZ CARLOS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ VAZQUEZ CARLOS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos