DIEZ SANCHIDRIAN JUAN IGNACIO
Informe ejecutivo de DIEZ SANCHIDRIAN JUAN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIEZ SANCHIDRIAN JUAN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABINETE PARA EL DESARROLLO DE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 12/12/2014 | |
PROYECTOS URBANISTICOS ORBANEJO SL | Administrador Unico | 10/06/2013 | |
IBENO CONSULTING SL | Administrador Unico | 05/03/2012 | |
PROFINPASA J D SL | Administrador Unico | 14/07/2011 |
VINCULACIONES DE DIEZ SANCHIDRIAN JUAN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ SANCHIDRIAN JUAN IGNACIO
Empresa: CONVENFUT SL
Liquidador
- Diez Sanchidrian Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22927 , F 61, S 8, H M 410616, I/A 2 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Empresa: CONVENFUT SL
Administrador Unico
- Diez Sanchidrian Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22927 , F 61, S 8, H M 410616, I/A 2 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Administrador Unico
- Diez Sanchidrian Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19503 , F 122, S 8, H M 342451, I/A 3 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
Empresa: PROYECTOS URBANISTICOS ORBANEJO SL
Administrador Unico
- Diez Sanchidrian Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21069 , F 52, S 8, H M 373879, I/A 6 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-28
Empresa: IBENO CONSULTING SL
Administrador Unico
- Diez Sanchidrian Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19219 , F 194, S 8, H M 336539, I/A 9 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-28
Empresa: PROFINPASA J D SL
Administrador Unico
- Diez Sanchidrian Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13971 , F 170, S 8, H M 228994, I/A 4 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-28
Información de DIEZ SANCHIDRIAN JUAN IGNACIO
Mostramos los datos de DIEZ SANCHIDRIAN JUAN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ SANCHIDRIAN JUAN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos