DIEZ SAINZ IVAN
Informe ejecutivo de DIEZ SAINZ IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE DIEZ SAINZ IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ SAINZ IVAN
Empresa: LONVIA CAPITAL
Apoderado
Rep.SEPBLAC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41156 , F 129, S 8, H M 729705, I/A 1 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
Empresa: GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado
- Diez Sainz Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25890 , F 97, S 8, H M 466696, I/A 15 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Empresa: GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SA
R.L.C.Per.S.
- Diez Sainz Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25890 , F 97, S 8, H M 466696, I/A 15 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Empresa: GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado
- Diez Sainz Ivan
- Perucco Luca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25890 , F 95, S 8, H M 466696, I/A 12 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-28
Empresa: GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SA
R.L.C.Per.S.
- Diez Sainz Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25890 , F 90, S 8, H M 466696, I/A 4 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-28
Empresa: CAPITAL AT WORK AV SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Diez Sainz Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16537 , F 224, S 8, H M 281684, I/A 20 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-28
Información de DIEZ SAINZ IVAN
Mostramos los datos de DIEZ SAINZ IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ SAINZ IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos