DIEZ RODRIGUEZ ANDRES
Informe ejecutivo de DIEZ RODRIGUEZ ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIEZ RODRIGUEZ ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SURF CAFE SOMO SL | Socio Unico | 25/09/2023 | |
SURF CAFE SOMO SL | Administrador Unico | 25/09/2023 | |
CENTRO FARMACEUTICO DEL NORTE SA | Apoderado | 05/04/2019 | |
CENTRO FARMACEUTICO DEL NORTE SA | Apoderado | 19/11/2012 | |
CENTRO FARMACEUTICO DEL NORTE SA | Apoderado | 05/05/2011 |
VINCULACIONES DE DIEZ RODRIGUEZ ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ RODRIGUEZ ANDRES
Empresa: SURF CAFE SOMO SL
Administrador Unico
- Diez Rodriguez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 36, S 8, H S 37193, I/A 1 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-39
Empresa: SURF CAFE SOMO SL
Socio Único
- Diez Rodriguez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 36, S 8, H S 37193, I/A 1 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-39
Empresa: CENTRO FARMACEUTICO DEL NORTE SA
Apoderado
- Diez Rodriguez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915 , F 179, S 8, H S 1667, I/A 53 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-39
Empresa: CENTRO FARMACEUTICO DEL NORTE SA
Apoderado
- Diez Rodriguez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915 , F 176, S 8, H S 1667, I/A 45 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-39
Empresa: CENTRO FARMACEUTICO DEL NORTE SA
Apoderado
- Diez Rodriguez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915 , F 175, S 8, H S 1667, I/A 41 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-39
Información de DIEZ RODRIGUEZ ANDRES
Mostramos los datos de DIEZ RODRIGUEZ ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ RODRIGUEZ ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos