DIEZ PRIETO LEYRE
Informe ejecutivo de DIEZ PRIETO LEYRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIEZ PRIETO LEYRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HMB OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 28/03/2023 | 13/04/2023 |
HMB OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 12/06/2019 | 28/03/2023 |
ORREAGA ESTRUCTURAS Y OBRAS SL | Administrador Unico | 06/06/2018 | 27/01/2023 |
VINCULACIONES DE DIEZ PRIETO LEYRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ PRIETO LEYRE
Empresa: HMB OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Diez Del Villar Fernando Emilio
- Diez Prieto Leyre
- Gonzalez Lorenzo Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2100 , F 206, S 8, H NA 42041, I/A 3 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-31
Empresa: HMB OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Diez Del Villar Fernando Emilio
- Diez Prieto Leyre
- Gonzalez Lorenzo Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2100 , F 205, S 8, H NA 42041, I/A 2 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-31
Empresa: HMB OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2100 , F 205, S 8, H NA 42041, I/A 2 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-31
Empresa: ORREAGA ESTRUCTURAS Y OBRAS SL
Administrador Unico
- Diez Prieto Leyre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 107, S 8, H SS 35348, I/A 5 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-20
Empresa: HMB OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31454 , F 214, S 8, H M 566177, I/A 3 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-28
Empresa: ORREAGA ESTRUCTURAS Y OBRAS SL
Administrador Unico
- Diez Prieto Leyre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 107, S 8, H SS 35348, I/A 3 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-20
Información de DIEZ PRIETO LEYRE
Mostramos los datos de DIEZ PRIETO LEYRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ PRIETO LEYRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos