DIEZ PECHE MIGUEL
Informe ejecutivo de DIEZ PECHE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIEZ PECHE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAUERFEIND IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/05/2020 |
VINCULACIONES DE DIEZ PECHE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ PECHE MIGUEL
Empresa: BAUERFEIND IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Diez Peche Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3473, L 786, F 67, S 8, H V 10905, I/A 19 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-103-46
Empresa: THUASNE ESPAÑA SL
Apoderado
- Diez Peche Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28324 , F 79, S 8, H M 376643, I/A 16 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-28
Empresa: THUASNE ESPAÑA SL
Consejero Delegado
- Diez Peche Miguel
Consejero
- Diez Peche Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28324 , F 78, S 8, H M 376643, I/A 15 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-28
Empresa: THUASNE ESPAÑA SL
Consejero Delegado
- Diez Peche Miguel
Consejero
- Diez Peche Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28324 , F 78, S 8, H M 376643, I/A 14 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-28
Empresa: THUASNE ESPAÑA SL
Apoderado
- De Los Perales Y Gonzalez De Prado Maria
- Diez Peche Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28324 , F 77, S 8, H M 376643, I/A 13 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-28
Información de DIEZ PECHE MIGUEL
Mostramos los datos de DIEZ PECHE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ PECHE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos