DIEZ NAVAS OLEGARIO
Informe ejecutivo de DIEZ NAVAS OLEGARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE DIEZ NAVAS OLEGARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COFARES CANARIAS SA | Apoderado Mancomunado | 29/01/2019 | |
UNION DE CENTROS FARMACEUTICOS SA | Apoderado | 05/11/2015 | |
COFARES CORPORACION SA | Apoderado | 23/04/2012 | |
COFARES SERVICIOS A LA FARMACIA SA | Apoderado | 07/03/2012 | |
VIAJES UNIVERSAL SAN LUIS SL | Administrador Unico | 16/07/2009 | |
VIAJES UNIVERSAL SAN LUIS SL | Liquidador | 16/07/2009 | 16/07/2009 |
VINCULACIONES DE DIEZ NAVAS OLEGARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ NAVAS OLEGARIO
Empresa: COFARES CANARIAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3531 , F 147, S 8, H TF 4127, I/A 99 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-38
Empresa: COFARES SERVICIOS A LA FARMACIA SA
Apoderado
- Diez Navas Olegario
- Gonzalez Bosch Carlos
- Manzano Velazquez Eduardo
- Martinez Lopez Brea Felix
- Rife Bertran Amadeo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24549 , F 178, S 8, H M 237217, I/A 33 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2016-30-28
Empresa: UNION DE CENTROS FARMACEUTICOS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6546 , F 121, S 8, H M 106549, I/A 55 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2016-29-28
Empresa: COFARES CORPORACION SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27667 , F 183, S 8, H M 50332, I/A 45 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-28
Empresa: VIAJES UNIVERSAL SAN LUIS SL
Liquidador
- Diez Navas Olegario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18643 , F 27, S 8, H M 324430, I/A 2 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-28
Empresa: VIAJES UNIVERSAL SAN LUIS SL
Administrador Unico
- Diez Navas Olegario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18643 , F 27, S 8, H M 324430, I/A 2 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-28
Información de DIEZ NAVAS OLEGARIO
Mostramos los datos de DIEZ NAVAS OLEGARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ NAVAS OLEGARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos