DIEZ MARTINEZ MONICA
Informe ejecutivo de DIEZ MARTINEZ MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIEZ MARTINEZ MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERCLASSIC INVESTMENT SICAV | Consejero | 24/08/2023 |
VINCULACIONES DE DIEZ MARTINEZ MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ MARTINEZ MONICA
Empresa: MIRASSET GESTION SICAV
Consejero
- Diez Martinez Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30592 , F 65, S 8, H M 213250, I/A 37 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-28
Empresa: BAYAHIBE CAPITAL SICAV
Auditor
Consejero
- Balanzat Suarez Manuel
- Diez Martinez Monica
- Martinez Robles Adela
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- Diez Martinez Monica
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29247 , F 142, S 8, H M 278575, I/A 35 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: BAYAHIBE CAPITAL SICAV
Consejero
- Diez Martinez Monica
Presidente
- Diez Martinez Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29247 , F 141, S 8, H M 278575, I/A 34 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Empresa: BAYAHIBE CAPITAL SICAV
Consejero
Presidente
- Diez Martinez Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29247 , F 140, S 8, H M 278575, I/A 31 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-28
Empresa: BAYAHIBE CAPITAL SICAV
Consejero
- Diez Martinez Monica
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29247 , F 137, S 8, H M 278575, I/A 24 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Información de DIEZ MARTINEZ MONICA
Mostramos los datos de DIEZ MARTINEZ MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ MARTINEZ MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos