DIEZ MARTIN ENRIQUE CARLOS
Informe ejecutivo de DIEZ MARTIN ENRIQUE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DIEZ MARTIN ENRIQUE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NITOKU EUROPE SL | Administrador Unico | 22/03/2017 | 15/11/2022 |
NITOKU EUROPE SL | Liquidador Unico | 15/11/2022 | 15/11/2022 |
SAILOR'S ROAD SL | Administrador Unico | 09/06/2016 | 27/03/2019 |
SAILOR'S ROAD SL | Liquidador Unico | 27/03/2019 | 27/03/2019 |
GIROUNDALE SL | Administrador Solidario | 05/08/2013 | 31/03/2016 |
GIROUNDALE SL | Liquidador Solidario | 31/03/2016 | 31/03/2016 |
VINCULACIONES DE DIEZ MARTIN ENRIQUE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ MARTIN ENRIQUE CARLOS
Empresa: NITOKU EUROPE SL
Liquidador Unico
- Diez Martin Enrique Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6349 , F 99, S 8, H SE113196, I/A 2 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-41
Empresa: NITOKU EUROPE SL
Administrador Unico
- Diez Martin Enrique Carlos
Liquidador Unico
- Diez Martin Enrique Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6349 , F 99, S 8, H SE113196, I/A 2 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-41
Empresa: SAILOR'S ROAD SL
Liquidador Unico
- Diez Martin Enrique Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 97, S 8, H SE109832, I/A 2 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-41
Empresa: SAILOR'S ROAD SL
Administrador Unico
- Diez Martin Enrique Carlos
Liquidador Unico
- Diez Martin Enrique Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 97, S 8, H SE109832, I/A 2 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-41
Empresa: NITOKU EUROPE SL
Administrador Unico
- Diez Martin Enrique Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6349 , F 99, S 8, H SE113196, I/A 1 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-41
Empresa: SAILOR'S ROAD SL
Administrador Unico
- Diez Martin Enrique Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 97, S 8, H SE109832, I/A 1 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-41
Empresa: GIROUNDALE SL
Liquidador Solidario
- Diez Martin Enrique Carlos
- Herreros Arregui Bernardo
- Moreno Perez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3991 , F 103, S 8, H Z 55365, I/A 2 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-67-50
Empresa: GIROUNDALE SL
Administrador Solidario
- Diez Martin Enrique Carlos
- Herreros Arregui Bernardo
- Moreno Perez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3991 , F 103, S 8, H Z 55365, I/A 2 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-67-50
Empresa: GIROUNDALE SL
Administrador Solidario
- Diez Martin Enrique Carlos
- Herreros Arregui Bernardo
- Moreno Perez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3991 , F 101, S 8, H Z 55365, I/A 1 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-50
Información de DIEZ MARTIN ENRIQUE CARLOS
Mostramos los datos de DIEZ MARTIN ENRIQUE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ MARTIN ENRIQUE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos