DIEZ GARCIA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de DIEZ GARCIA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DIEZ GARCIA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRASCON HUARTE LAIN SA | Pte.Comit.Au | 20/07/2020 | |
PROSER 218 SL | Apoderado | 20/02/2012 | |
DIEZ COGOLLUDO SL | Administrador Unico | 03/07/2009 |
VINCULACIONES DE DIEZ GARCIA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ GARCIA JOSE LUIS
Empresa: OBRASCON HUARTE LAIN SA
Pte.Comit.Au
- Diez Garcia Jose Luis
- Nieto Bueso Juan Jose
VocComAudit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35421 , F 95, S 8, H M 11125, I/A 1118 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-28
Empresa: OBRASCON HUARTE LAIN SA
Pte.Comit.Au
- Calderon Cuadrado Reyes
- Diez Garcia Jose Luis
VocComAudit
- Calderon Cuadrado Reyes
- Diez Garcia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35421 , F 95, S 8, H M 11125, I/A 1118 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-28
Empresa: OBRASCON HUARTE LAIN SA
Consejero Independiente
- Diez Garcia Jose Luis
- Moreno Martinez Ignacio
Cons.Ext.Dom
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35421 , F 74, S 8, H M 11125, I/A 1076 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-28
Consejero
- Diez Garcia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34703 , F 194, S 8, H M 102043, I/A 523 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Diez Garcia Jose Luis
- Mestrich Borras Josefina
- Rodrigo Navascues Fausto
- Romeo Santed Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2974 , F 183, S 8, H Z 519, I/A 17 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-50
Empresa: OBRASCON HUARTE LAIN SA
Pte.Comit.Au
VocComAudit
- Calderon Cuadrado Reyes
- De Oriol E Icaza Monica
- Diez Garcia Jose Luis
- Garrido Ruano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33140 , F 177, S 8, H M 11125, I/A 976 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-28
Empresa: OBRASCON HUARTE LAIN SA
Consejero Independiente
- Diez Garcia Jose Luis
Cons.Ext.Dom
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33140 , F 162, S 8, H M 11125, I/A 953 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6258 , F 215, S 8, H M 102043, I/A 496 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-28
Consejero
- Diez Garcia Jose Luis
Miem.Com.Ej.
- Diez Garcia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27990 , F 133, S 8, H M 284323, I/A 175 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Empresa: PROSER 218 SL
Apoderado
- Diez Garcia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11663 , F 132, S 8, H M 183160, I/A 4 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
VER MAS ACTOS
Información de DIEZ GARCIA JOSE LUIS
Mostramos los datos de DIEZ GARCIA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ GARCIA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos