DIEZ GANGAS JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de DIEZ GANGAS JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIEZ GANGAS JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO DE FINANZAS GLOBALES SL | Administrador Unico | 06/10/2022 | |
DIGITAL NOMAD PASSPORT SL | Representante | 25/05/2021 | |
LUA GESTION S.G.E.I.C. SA | Presidente | 13/08/2020 | |
LUA GESTION S.G.E.I.C. SA | Consejero Delegado | 13/08/2020 | |
LUA GESTION S.G.E.I.C. SA | Consejero | 13/08/2020 | |
ONE MILLION BOT SL | Consejero | 16/01/2020 | |
GLOBAL ECONOMIC ANALYSIS SL | Socio Unico | 24/05/2012 | |
GLOBAL ECONOMIC ANALYSIS SL | Administrador Unico | 24/05/2012 |
VINCULACIONES DE DIEZ GANGAS JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ GANGAS JOSE CARLOS
Empresa: LUA FINANCIAL SERVICES SL
Liquidador Mancomunado
- Diez Gangas Jose Carlos
- Garcia Alvarez Francisco Javier
- Malvido Gutierrez De Salamanca Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43772 , F 32, S 8, H M 772477, I/A 3 (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-28
Empresa: LUA FINANCIAL SERVICES SL
Administrador Mancomunado
- Diez Gangas Jose Carlos
- Garcia Alvarez Francisco Javier
- Malvido Gutierrez De Salamanca Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43772 , F 32, S 8, H M 772477, I/A 3 (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-28
Empresa: INSTITUTO DE FINANZAS GLOBALES SL
Administrador Unico
- Diez Gangas Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43288 , F 86, S 8, H M 764769, I/A 2 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-28
Empresa: LUA FINANCIAL SERVICES SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43772 , F 30, S 8, H M 772477, I/A 1 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-28
Empresa: DIGITAL NOMAD PASSPORT SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Almansa Lapeira Jose Manuel
- Diez Gangas Jose Carlos
- Lombardo Enriquez Francisco De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41971 , F 70, S 8, H M 743238, I/A 1 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-28
Empresa: LUA GESTION S.G.E.I.C. SA
Consejero Delegado
- Diez Gangas Jose Carlos
Consejero
- Beato Blanco Paulina
- Diez Gangas Jose Carlos
- Garcia Alvarez Francisco Javier
- Lombardo Enriquez Francisco De Paula
Presidente
- Diez Gangas Jose Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1736 , F 58, S 8, H GR 54973, I/A 1 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-18
Empresa: ONE MILLION BOT SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4251 , F 193, S 8, H A 161053, I/A 4 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-03
Empresa: JOSE CARLOS DIEZ Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Diez Gangas Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29936 , F 150, S 8, H M 538782, I/A 1 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-28
Empresa: JOSE CARLOS DIEZ Y ASOCIADOS SL
Socio Único
- Diez Gangas Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29936 , F 150, S 8, H M 538782, I/A 1 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-28
Información de DIEZ GANGAS JOSE CARLOS
Mostramos los datos de DIEZ GANGAS JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ GANGAS JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos