DIEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de DIEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLEXY RONDA DE PONIENTE 18 SL | Apoderado Solidario | 25/06/2024 | |
WYNWOOD FRANCHISE COMPANY SL | Apoderado Solidario | 21/06/2024 | |
WYNWOOD FRANCHISE COMPANY SL | Apoderado | 24/04/2024 | |
MICAMPUS LIVING SL | Apoderado | 08/02/2024 |
VINCULACIONES DE DIEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: FLEXY RONDA DE PONIENTE 18 SL
Apoderado Solidario
- Diez Fernandez Maria Del Carmen
- Herrero Jimenez Daniel
- Luppo Javier Ernesto
- Oviedo Lopez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 752875, I/A 12 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-28
Empresa: WYNWOOD FRANCHISE COMPANY SL
Apoderado Solidario
- Diez Fernandez Maria Del Carmen
- Herrero Jimenez Daniel
- Luppo Javier Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 813913, I/A 7 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Empresa: GLOBAL BENUZA SL
Apoderado
- De La Mata Cava Maria
- Diez Fernandez Maria Del Carmen
- Quesada Luengo Agustin
- Vecino Becares Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46341 , F 143, S 8, H M 813913, I/A 4 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: MICAMPUS LIVING SL
Apoderado
- Diez Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41222 , F 16, S 8, H M 701802, I/A 27 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-28
Empresa: JESUS ANTONIO DIEZ SL
Liquidador Unico
- Diez Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 292 , F 83, S 8, H LO 1913, I/A 5 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-26
Empresa: JESUS ANTONIO DIEZ SL
Administrador Unico
- Diez Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 292 , F 83, S 8, H LO 1913, I/A 5 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-26
Información de DIEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de DIEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos