DIEZ ERASO MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de DIEZ ERASO MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIEZ ERASO MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE BREW SS SL | Presidente | 26/08/2014 | |
THE BREW SS SL | Consejero | 26/08/2014 |
VINCULACIONES DE DIEZ ERASO MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ ERASO MARIA VICTORIA
Empresa: KOSTAMENDI SL
Apoderado Solidario
- Diez Eraso Maria Victoria
- Urruticoechea Ribate Joseba Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2788 , F 149, S 8, H SS 39407, I/A 5 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-20
Empresa: KOSTAMENDI SL
Consejero
- Diez Eraso Maria Victoria
Secretario
- Diez Eraso Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2788 , F 149, S 8, H SS 39407, I/A 4 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-20
Empresa: KOSTAMENDI SL
Apoderado Solidario
- Diez Eraso Maria Victoria
- Urruticoechea Ribate Joseba Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2788 , F 148, S 8, H SS 39407, I/A 3 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-20
Empresa: KOSTAMENDI SL
Consejero
- Diez Eraso Maria Victoria
- ITSAIA EXPERIENCE SL
- ITSAS ERTZ SL
- Olaciregui Arrieta Francisco Javier Joaquin
- PAGOZABAL SL
Presidente
Secretario
- Diez Eraso Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2788 , F 148, S 8, H SS 39407, I/A 2 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-20
Empresa: THE BREW SS SL
Apoderado Solidario
Consejero
- Alba Valdes Yeneko Alesander
- Arratibel Aldasoro Ion Iñaki
- Diez Eraso Maria Victoria
Presidente
- Diez Eraso Maria Victoria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 10, S 8, H SS 36660, I/A 1 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-20
Información de DIEZ ERASO MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de DIEZ ERASO MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ ERASO MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos